Ing. Jan Veselý
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
předseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
66491, 24043541, Brno-venkov, Ivančice, Petra Bezruče, 21 |
|
Ing. Miloslav Kozel
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
místopředseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
68301, 999999999, Vyškov, Rousínov, V sídlišti, 17 |
|
Ing. Pavel Berka
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
člen představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
69701, 13697099, Kyjov, Bezručova, 911 |
|
Ing. Jan Veselý
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
předseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
66491, 24043541, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Petra Bezruče, 906, 21, Petra Bezruče 906/21, 66491 Ivančice |
|
Ing. Miloslav Kozel
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
místopředseda představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
17, Vyškov, Rousínov, V sídlišti, 68301, V sídlišti 17, 68301 Rousínov, okres: Vyškov, Česká republika |
|
Ing. Pavel Berka
|
Neaktivní
od 16.01.2001
|
člen představenstva |
04.05.1998 |
Adresa: |
69701, 13697099, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Bezručova, 911, 1, Bezručova 911/1, 69701 Kyjov |
|
JUDr. Eduard Veverka
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
předseda představenstva |
09.10.1995 |
Adresa: |
19317492, Brno, Foltýnova, 5 |
|
Miloslav Bursa
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva |
09.10.1995 |
Adresa: |
2030527, Letovice, Lesná, 6 |
|
ing. Dušan Horáček
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva |
09.10.1995 |
Adresa: |
999999999, Hrušky, 65 |
|
JUDr. Eduard Veverka
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
předseda představenstva |
09.10.1995 |
Adresa: |
63500, 19317492, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1000, 5, Foltýnova 1000/5, Bystrc, 63500 Brno |
|
Miloslav Bursa
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva |
09.10.1995 |
Adresa: |
67961, 2030527, Blansko, Letovice, Letovice, Lesná, 745, 6, Lesná 745/6, 67961 Letovice |
|
ing. Dušan Horáček
|
Neaktivní
od 04.05.1998
|
člen představenstva |
09.10.1995 |
Adresa: |
68352, 468673, Vyškov, Hrušky, Hrušky, 65, č.p. 65, 68352 Hrušky |
|
Miloslav Bursa
|
Neaktivní
od 09.10.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
2030527, Letovice, Lesná, 6 |
|
Ing. Jaroslav Dobeš
|
Neaktivní
od 09.10.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
19679700, Brno, Olbrachtovo nám., 8 |
|
Ing. Jiří Tomek
|
Neaktivní
od 09.10.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
999999999, Brno, Jílová, 16 |
|
Miloslav Bursa
|
Neaktivní
od 09.10.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
67961, 2030527, Blansko, Letovice, Letovice, Lesná, 745, 6, Lesná 745/6, 67961 Letovice |
|
Ing. Jaroslav Dobeš
|
Neaktivní
od 09.10.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 800, 8, Olbrachtovo náměstí 800/8, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Jiří Tomek
|
Neaktivní
od 09.10.1995
|
člen představenstva |
07.10.1994 |
Adresa: |
63900, 19123205, Brno-město, Brno, Štýřice, Jílová, 122, 16, Jílová 122/16, Štýřice, 63900 Brno |
|