JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
76005, 4249747, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4678 |
|
JUDr. Zdeněk Hromádka
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2017 |
Adresa: |
76005, 4249747, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4678, Nad Stráněmi 4678, 76005 Zlín |
|
JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
76701, 10379444, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3672, 8 |
|
JUDr. ZDENĚK HROMÁDKA
|
Neaktivní
od 12.01.2017
|
jednatel |
11.09.2015 |
Adresa: |
76701, 10379444, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3672, 8, Obvodová 3672/8, 76701 Kroměříž |
|
Mgr. David Zítka
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
jednatel |
15.11.1999 |
Adresa: |
76312, 3955494, Vizovice, 3. května, 752 |
|
Mgr. David Zítka
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
jednatel |
15.11.1999 |
Adresa: |
76312, 3955494, Zlín, Vizovice, Vizovice, 3. května, 752, 3. května 752, 76312 Vizovice |
|
RNDr. František Horka
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
4248970, Zlín, Středová, 4600 |
|
Ing. Roman Brulík
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
12.10.1994 |
|
Ing. Robert Klívar
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
Bohuslavice u Zlína, 22 |
|
JUDr. Zdeněk Hromádka
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
Zlín, Nad stráněmi, 4678/5 |
|
RNDr. František Horka
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
76005, 4248970, Zlín, Zlín, Zlín, Středová, 4600, Středová 4600, 76005 Zlín |
|
Ing. Roman Brulík
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
312, Zlín, Mokrá, Mokrá 312, Zlín, Česká republika |
|
Ing. Robert Klívar
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
76351, 3916839, Zlín, Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína, 22, č.p. 22, 76351 Bohuslavice u Zlína |
|
JUDr. Zdeněk Hromádka
|
Neaktivní
od 11.09.2015
|
jednatel |
12.10.1994 |
Adresa: |
76005, 4249747, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4678, Nad Stráněmi 4678, 76005 Zlín |
|