Rostislav Hanáček
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
69674, 13605097, Hodonín, Velká nad Veličkou, 832 |
|
Zdeněk Hanáček
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
68606, 18965041, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1163 |
|
Tomáš Havelka
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
66442, 13210301, Brno-venkov, Modřice, Poděbradova, 574 |
|
Rostislav Hanáček
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
69674, 13605097, Hodonín, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou, 832, č.p. 832, 69674 Velká nad Veličkou |
|
Zdeněk Hanáček
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
68606, 18965041, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1163, Štěpnická 1163, 68606 Uherské Hradiště |
|
Tomáš Havelka
|
Neaktivní
od 14.09.2004
|
jednatel |
20.05.1998 |
Adresa: |
66442, 13210301, Brno-venkov, Modřice, Modřice, Poděbradova, 574, Poděbradova 574, 66442 Modřice |
|
Tomáš Havelka
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
13.06.1995 |
Adresa: |
19597941, Brno, Klímova, 11 |
|
Tomáš Havelka
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
13.06.1995 |
Adresa: |
61600, 19597941, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Klímova, 2059, 11, Klímova 2059/11, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Rostislav H a n á č e k
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
20.10.1994 |
Adresa: |
69674, 13605097, Velká nad Veličkou, 832 |
|
Zdeněk Hanáček
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
20.10.1994 |
Adresa: |
69674, 13603116, Velká nad Veličkou, 589 |
|
Rostislav H a n á č e k
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
20.10.1994 |
Adresa: |
69674, 13605097, Hodonín, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou, 832, č.p. 832, 69674 Velká nad Veličkou |
|
Zdeněk Hanáček
|
Neaktivní
od 20.05.1998
|
jednatel |
20.10.1994 |
Adresa: |
69674, 13603116, Hodonín, Velká nad Veličkou, Velká nad Veličkou, 589, č.p. 589, 69674 Velká nad Veličkou |
|