Ing. MILAN SEMMLER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2019 |
Adresa: |
16500, 22273115, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Staročeská, 478, 33 |
|
Ing. MILAN SEMMLER
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2019 |
Adresa: |
16500, 22273115, Praha, Suchdol, Staročeská, 478, 33, Staročeská 478/33, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Ing. OTAKAR BÁRTA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
67153, 10780203, Znojmo, Jevišovice, Jevišovice, 43 |
|
Ing. OTAKAR BÁRTA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2017 |
Adresa: |
67153, 10780203, Znojmo, Jevišovice, Jevišovice, 43, č.p. 43, 67153 Jevišovice |
|
Ing. LEO NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
66601, 73201065, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Štěpánova, 1955 |
|
Ing. LEO NOVÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
22.07.2015 |
Adresa: |
66601, 73201065, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Štěpánova, 1955, Štěpánova 1955, 66601 Tišnov |
|
Ing. MARCEL RYCHLIK
|
Neaktivní
od 20.09.2019
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
14800, 42731054, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19 |
|
Ing. MARCEL RYCHLIK
|
Neaktivní
od 20.09.2019
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
14800, 42731054, Praha, Kunratice, Demlova, 1752, 19, Demlova 1752/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Otakar Bárta
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
67153, 10780203, Jevišovice, Jevišovice, 43 |
|
Ing. OTAKAR BÁRTA
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
jednatel |
23.10.2012 |
Adresa: |
67153, 10780203, Znojmo, Jevišovice, Jevišovice, 43, č.p. 43, 67153 Jevišovice |
|
Ing. Otakar Bárta
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
17.03.2008 |
Adresa: |
10600, Praha 10, Zahradní Město, Jahodová, 2702/127 |
|
Ing. Otakar Bárta
|
Neaktivní
od 23.10.2012
|
jednatel |
17.03.2008 |
Adresa: |
10600, 22685995, Praha, Záběhlice, Jahodová, 2702, 127, Jahodová 2702/127, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Marcel Rychlík
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
jednatel |
22.02.2008 |
Adresa: |
25242, 24978426, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477 |
|
Ing. Marcel Rychlik
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
22.02.2008 |
Adresa: |
25242, 24978426, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477 |
|
Ing. Marcel Rychlík
|
Neaktivní
od 22.02.2008
|
jednatel |
22.02.2008 |
Adresa: |
25242, 24978426, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. Marcel Rychlik
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
22.02.2008 |
Adresa: |
25242, 24978426, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Zvonková, 477, Zvonková 477, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. Leo Novák
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
jednatel |
20.06.2007 |
Adresa: |
68501, 518395, Bučovice, Ždánská, 468 |
|
Ing. Leo Novák
|
Neaktivní
od 22.07.2015
|
jednatel |
20.06.2007 |
Adresa: |
68501, 518395, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Ždánská, 468, Ždánská 468, 68501 Bučovice |
|
RNDr. Jiří Maša
|
Neaktivní
od 20.06.2007
|
jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
18767427, Třebíč, Třebíč, kpt.Nálepky, 620 |
|
Miroslav Mrtvý
|
Neaktivní
od 20.06.2007
|
jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
18798632, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova, 1076 |
|
RNDr. Jiří Maša
|
Neaktivní
od 20.06.2007
|
jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
67401, 18767427, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Kpt. Nálepky, 620, 7, Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Miroslav Mrtvý
|
Neaktivní
od 20.06.2007
|
jednatel |
20.06.1996 |
Adresa: |
67551, 18798632, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, Kaunicova, 1076, Kaunicova 1076, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|
Ing. Václav Ochotný
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
jednatel |
29.11.1994 |
Adresa: |
18771912, Třebíč, Novodvorská, 1076 |
|
RNDr. Pavel Poláček
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
jednatel |
29.11.1994 |
Adresa: |
18738109, Třebíč, Okružní, 898 |
|
Ing. Václav Ochotný
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
jednatel |
29.11.1994 |
Adresa: |
67401, 18771912, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Novodvorská, 1076, 13, Novodvorská 1076/13, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
RNDr. Pavel Poláček
|
Neaktivní
od 20.06.1996
|
jednatel |
29.11.1994 |
Adresa: |
67401, 18738109, Třebíč, Třebíč, Borovina, Okružní, 898, 32, Okružní 898/32, Borovina, 67401 Třebíč |
|