Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | COMPTEK INTERTRADE - v likvidaci, spol. s r.o. |
ICO: | 60728337 |
Registrovaná adresa: | 22, Třebíč, Karlovo nám., 67401, Karlovo nám. 22, 67401 Třebíč, Česká republika |
Začleněno na: | 10.01.1995 |
Datum ukončení: | 28.12.2004 |
Předmět podnikání: |
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotování programů na zakázku)
zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živn. zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v přílo- ze 1-3 živn. zákona
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky
montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky
poradenská činnost-vyjma činností uvedených v § 3 živn. zákonaa vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona
obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živn. zákona a vyjmačinností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona
zprostředkovatelská činnost vyjma činností uvedených v § 3 živn.zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v přílo-ze 1-3 živn. zákona
poradenská činnost-vyjma činností uvedených v § 3 živn. zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvys autory nebo vyhotování programů na zakázku)
obchodní činnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v § 3 živn. zákona a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živn. zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Marta Lacková | Neaktivní od 28.12.2004 | 18.05.1998 | |
|
|||
ing. Frank Lacko | Neaktivní od 28.12.2004 | 10.01.1995 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Marta Lacková | Neaktivní od 28.12.2004 | jednatel | 18.05.1998 |
|
|||
Marta Lacková | Neaktivní od 28.12.2004 | jednatel | 18.05.1998 |
|
|||
Zbyněk Hutař | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 10.01.1995 |
|
|||
Martha Lacko | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 10.01.1995 |
|
|||
Zbyněk Hutař | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 10.01.1995 |
|
|||
Martha Lacko | Neaktivní od 18.05.1998 | jednatel | 10.01.1995 |
|
Registrační číslo COMPTEK INTERTRADE - v likvidaci, spol. s r.o. je 60728337.
Registrační adresa COMPTEK INTERTRADE - v likvidaci, spol. s r.o. je 22, Třebíč, Karlovo nám., 67401, Karlovo nám. 22, 67401 Třebíč, Česká republika.
COMPTEK INTERTRADE - v likvidaci, spol. s r.o. byla založena 10.01.1995.