Mgr. JOSEF JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
jednatel |
23.12.2017 |
Adresa: |
67401, 18763766, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Hybešova, 252, 6 |
|
Mgr. JOSEF JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
jednatel |
23.12.2017 |
Adresa: |
67401, 18763766, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Hybešova, 252, 6, Hybešova 252/6, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Mgr. JOSEF JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
17.05.2016 |
Adresa: |
67401, 18759653, Třebíč, Třebíč, Vnitřní Město, Karlovo nám., 104, 55 |
|
MILOŠ JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
jednatel |
17.05.2016 |
Adresa: |
67523, 2675536, Třebíč, Kojetice, Kojetice, 33 |
|
FRANTIŠEK MAREŠ
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
jednatel |
17.05.2016 |
Adresa: |
67521, 18673023, Třebíč, Okříšky, Okříšky, Pod tratí, 317 |
|
Mgr. JOSEF JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
17.05.2016 |
Adresa: |
67401, 18759653, Třebíč, Třebíč, Vnitřní Město, Karlovo nám., 104, 55, Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 67401 Třebíč |
|
MILOŠ JEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
jednatel |
17.05.2016 |
Adresa: |
67523, 2675536, Třebíč, Kojetice, Kojetice, 33, č.p. 33, 67523 Kojetice |
|
FRANTIŠEK MAREŠ
|
Neaktivní
od 27.01.2020
|
jednatel |
17.05.2016 |
Adresa: |
67521, 18673023, Třebíč, Okříšky, Okříšky, Pod tratí, 317, Pod tratí 317, 67521 Okříšky |
|
FRANTIŠEK MAREŠ
|
Neaktivní
od 17.05.2016
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
67521, 18673023, Okříšky, Okříšky, Pod tratí, 317 |
|
FRANTIŠEK MAREŠ
|
Neaktivní
od 17.05.2016
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
67521, 18673023, Třebíč, Okříšky, Okříšky, Pod tratí, 317, Pod tratí 317, 67521 Okříšky |
|
František Mareš
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
18.11.1994 |
Adresa: |
18673023, Okříšky, Pod tratí, 317 |
|
Miloš Jeřábek
|
Neaktivní
od 17.05.2016
|
jednatel |
18.11.1994 |
|
Mgr. Josef Jeřábek
|
Neaktivní
od 17.05.2016
|
jednatel |
18.11.1994 |
Adresa: |
18782272, Třebíč, Družstevní, 1083 |
|
FRANTIŠEK MAREŠ
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
18.11.1994 |
Adresa: |
67521, 18673023, Třebíč, Okříšky, Okříšky, Pod tratí, 317, Pod tratí 317, 67521 Okříšky |
|
Miloš Jeřábek
|
Neaktivní
od 17.05.2016
|
jednatel |
18.11.1994 |
Adresa: |
132, Petrovice, Petrovice 132, Česká republika |
|
Mgr. Josef Jeřábek
|
Neaktivní
od 17.05.2016
|
jednatel |
18.11.1994 |
Adresa: |
67401, 18782272, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Družstevní, 1083, 23, Družstevní 1083/23, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|