DAVID VARGA
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.09.2023 |
Adresa: |
60200, 25088939, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 944, 3, Kounicova 944/3, Veveří, 60200 Brno |
|
DAVID VARGA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
66481, 24169731, Brno-venkov, Ostrovačice, Ostrovačice, Na Šípu, 142 |
|
DAVID VARGA
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
Jednatel |
27.01.2021 |
Adresa: |
66481, 24169731, Brno-venkov, Ostrovačice, Ostrovačice, Na Šípu, 142, Na Šípu 142, 66481 Ostrovačice |
|
DAVID VARGA
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
62300, 25084321, Brno-město, Brno, Pisárky, Libušino údolí, 511, 58 |
|
DAVID VARGA
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Jednatel |
16.09.2019 |
Adresa: |
62300, 25084321, Brno-město, Brno, Pisárky, Libušino údolí, 511, 58, Libušino údolí 511/58, Pisárky, 62300 Brno |
|
DAVID VARGA
|
Neaktivní
od 16.09.2019
|
jednatel |
25.07.2017 |
Adresa: |
62300, 25084321, Brno-město, Brno, Pisárky, Libušino údolí, 511, 58 |
|
DAVID VARGA
|
Neaktivní
od 16.09.2019
|
jednatel |
25.07.2017 |
Adresa: |
62300, 25084321, Brno-město, Brno, Pisárky, Libušino údolí, 511, 58, Libušino údolí 511/58, Pisárky, 62300 Brno |
|
JAN LICK
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
jednatel |
24.02.2014 |
Adresa: |
68001, 15270564, Boskovice, Boskovice, Antonína Navrátila, 1223, 5 |
|
ing. KAREL VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
jednatel |
24.02.2014 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18 |
|
JAN LICK
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
jednatel |
24.02.2014 |
Adresa: |
68001, 15270564, Blansko, Boskovice, Boskovice, Antonína Navrátila, 1223, 5, Antonína Navrátila 1223/5, 68001 Boskovice |
|
ing. KAREL VESELÝ
|
Neaktivní
od 25.07.2017
|
jednatel |
24.02.2014 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Jan Lick
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
68001, Boskovice, Navrátilova, 19 |
|
ing. Karel Veselý
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno, Kubíkova, 18 |
|
ing. KAREL VESELÝ
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
62800, 19434421, Brno-město, Brno, Líšeň, Kubíkova, 2294, 18, Kubíkova 2294/18, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Jan Lick
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
68001, 27139522, Blansko, Újezd u Boskovic, Újezd u Boskovic, 179, č.p. 179, 68001 Újezd u Boskovic |
|