Ing. PETR BARTL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2 |
|
Ing. PETR BARTL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2, Rysova 523/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. LIBOR ŠACHL
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19475276, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 482, 14 |
|
Ing. LIBOR ŠACHL
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19475276, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 482, 14, Rysova 482/14, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. LIBOR ŠACHL
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19475276, Brno, Medlánky, Rysova, 482, 14 |
|
Ing. PETR BARTL
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2 |
|
Ing. LIBOR ŠACHL
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
62100, 19475276, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 482, 14, Rysova 482/14, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. PETR BARTL
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
62100, 25121707, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 523, 2, Rysova 523/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
10.01.2007 |
Adresa: |
62100, 19475276, Brno, Rysova, 482/14 |
|
Ing. LIBOR ŠACHL
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
10.01.2007 |
Adresa: |
62100, 19475276, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 482, 14, Rysova 482/14, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
jednatel |
30.10.2006 |
Adresa: |
62100, Brno, Rysova, 482/4 |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 10.01.2007
|
jednatel |
30.10.2006 |
Adresa: |
482/4, Brno, Rysova, 62100, Rysova 482/4, 62100 Brno, Česká republika |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
19750633, Brno, Ptašínského, 17 |
|
Ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
19475527, Brno, Rysova, 22 |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 30.10.2006
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
60200, 19750633, Brno-město, Brno, Ponava, Ptašínského, 480, 17, Ptašínského 480/17, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
04.03.2002 |
Adresa: |
62100, 19475527, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 515, 22, Rysova 515/22, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
11.05.1998 |
Adresa: |
19750633, Brno-město, Brno, Ptašínského, 17 |
|
Ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
11.05.1998 |
Adresa: |
19475527, Brno-město, Brno, Rysova, 22 |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
11.05.1998 |
Adresa: |
60200, 19750633, Brno-město, Brno, Ponava, Ptašínského, 480, 17, Ptašínského 480/17, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Petr Bartl
|
Neaktivní
od 04.03.2002
|
jednatel |
11.05.1998 |
Adresa: |
62100, 19475527, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 515, 22, Rysova 515/22, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
19750633, Brno, Ptašínského, 17 |
|
František Loub
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
19552602, Brno, Rousínovská, 9 |
|
ing. Jaroslav Šachl
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
22426892, Praha, Kardašovská, 755 |
|
Ing. Libor Šachl
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
60200, 19750633, Brno-město, Brno, Ponava, Ptašínského, 480, 17, Ptašínského 480/17, Ponava, 60200 Brno |
|
František Loub
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
62700, 19552602, Brno-město, Brno, Slatina, Rousínovská, 1035, 9, Rousínovská 1035/9, Slatina, 62700 Brno |
|
ing. Jaroslav Šachl
|
Neaktivní
od 11.05.1998
|
jednatel |
23.01.1995 |
Adresa: |
19800, 22426892, Praha, Hloubětín, Kardašovská, 755, 21, Kardašovská 755/21, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|