Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | A + VOSA, spol. s r.o. - v likvidaci |
ICO: | 60733748 |
Registrovaná adresa: | 76701, 10347020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 78, 33, Ztracená 78/33, 76701 Kroměříž |
Začleněno na: | 28.12.1994 |
Datum ukončení: | 19.12.2009 |
Předmět podnikání: |
maloobchod se smíšeným zbožím
velkoobchod
zprostředkování obchodu
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Miloslav Dedek | Neaktivní od 19.12.2009 | 04.06.2008 | |
|
|||
Ing. Josef Trávníček | Neaktivní od 19.12.2009 | 04.08.2000 | |
|
|||
Ing. Rudolf Churý | Neaktivní od 19.12.2009 | 04.08.2000 | |
|
|||
Ing. Jiří Babušník | Neaktivní od 19.12.2009 | 04.08.2000 | |
|
|||
Ing. Jiří Štencel | Neaktivní od 19.12.2009 | 04.08.2000 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Babušník | Neaktivní od 19.12.2009 | jednatel | 26.03.1997 |
|
|||
Ing. Josef Trávníček | Neaktivní od 19.12.2009 | jednatel | 26.03.1997 |
|
|||
Ing. Jiří Babušník | Neaktivní od 19.12.2009 | jednatel | 26.03.1997 |
|
|||
Ing. Josef Trávníček | Neaktivní od 19.12.2009 | jednatel | 26.03.1997 |
|
|||
Ing. Jiří Babušník | Neaktivní od 26.03.1997 | jednatel | 28.12.1994 |
|
|||
Ing. Josef Trávníček | Neaktivní od 26.03.1997 | jednatel | 28.12.1994 |
|
|||
Ing. Jiří Babušník | Neaktivní od 26.03.1997 | jednatel | 28.12.1994 |
|
|||
Ing. Josef Trávníček | Neaktivní od 26.03.1997 | jednatel | 28.12.1994 |
|
Registrační číslo A + VOSA, spol. s r.o. - v likvidaci je 60733748.
Registrační adresa A + VOSA, spol. s r.o. - v likvidaci je 76701, 10347020, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Ztracená, 78, 33, Ztracená 78/33, 76701 Kroměříž.
A + VOSA, spol. s r.o. - v likvidaci byla založena 28.12.1994.