JUDr. Jiří Kráčmar
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
likvidátor |
04.02.1997 |
Adresa: |
16272706, Olomouc, Štěpánov, Horní, 97 |
|
JUDr. Jiří Kráčmar
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
likvidátor |
04.02.1997 |
Adresa: |
78313, 16272706, Olomouc, Štěpánov, Štěpánov, Horní, 435, 97, Horní 435/97, 78313 Štěpánov |
|
Ing. Dagmar Blahušová
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
likvidátor |
10.07.1996 |
Adresa: |
23307111, Olomouc, Olomouc, Štítného 27 |
|
Ing. Dagmar Blahušová
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
likvidátor |
10.07.1996 |
Adresa: |
77900, 23307111, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Štítného, 636, 27, Štítného 636/27, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
RNDr. Miroslav Studený
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Předseda představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
23322209, Olomouc, Olomouc, Horní nám., 21 |
|
RNDr. Boris Vystavěl
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Místopředseda představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
3, Prostějov, Prostějov, Sídliště Svobody, 12/38 |
|
Ing. Václav Kopečný
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Člen představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
24843491, Prostějov, Prostějov, Wolfova, 8 |
|
Ing. Roman Gabriel
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Člen představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
23262567, Olomouc, Olomouc, Václava III., č.10 |
|
Ing. Zdeněk Vrtal
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Člen představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
23265965, Olomouc, Olomouc, Černochova, 11 |
|
Ing. Anna Šinová
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Členka představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
23273089, Olomouc, Olomouc, Západní, 15 |
|
RNDr. Miroslav Studený
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Předseda představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
77900, 23322209, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 433, 21, Horní náměstí 433/21, 77900 Olomouc |
|
RNDr. Boris Vystavěl
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Místopředseda představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
12/38, Prostějov, Prostějov, Sídliště Svobody, Sídliště Svobody 12/38, Prostějov, okres: Prostějov, Česká republika |
|
Ing. Václav Kopečný
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Člen představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
79603, 24843491, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Wolfova, 3621, 8, Wolfova 3621/8, 79603 Prostějov |
|
Ing. Roman Gabriel
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Člen představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
77900, 23262567, Olomouc, Olomouc, Lazce, Václava III., 109, 10, Václava III. 109/10, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Ing. Zdeněk Vrtal
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Člen představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
77900, 23265965, Olomouc, Olomouc, Lazce, Černochova, 456, 11, Černochova 456/11, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Ing. Anna Šinová
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
Členka představenstva |
08.12.1995 |
Adresa: |
77900, 23273089, Olomouc, Olomouc, Neředín, Západní, 666, 15, Západní 666/15, Neředín, 77900 Olomouc |
|
MUDr. Vladislav Raclavský
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
předseda představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
100, Olomouc - Svatý Kopeček, Haškova 14 |
|
Ivo Slavotínek
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
místopředseda představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
3, Prostějov, Bratří Čapků, 26 |
|
Ing. Jaroslav Kadula
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
4257987, Raduň, Gudrichova, 148 |
|
JUDr. Stanislav Handl
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
23322713, Olomouc, Kaštanová, 3 |
|
Milan Kubíček
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
999999999, Olšany, 22 |
|
Ing. Pavel Štěpán
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
23316900, Olomouc, Trnkova, 18 |
|
JUDr. Josef Augustin
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
3, Prostějov, kpt. Jaroše, 27 |
|
MUDr. Vladislav Raclavský
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
předseda představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
77900, 23251301, Olomouc, Olomouc, Svatý Kopeček, Haškova, 178, 14, Haškova 178/14, Svatý Kopeček, 77900 Olomouc |
|
Ivo Slavotínek
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
místopředseda představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
26, Prostějov, Bratří Čapků, Bratří Čapků 26, Prostějov, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Kadula
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
74761, 4257987, Opava, Raduň, Raduň, Gudrichova, 148, Gudrichova 148, 74761 Raduň |
|
JUDr. Stanislav Handl
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
77900, 23322713, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Kaštanová, 493, 3, Kaštanová 493/3, 77900 Olomouc |
|
Milan Kubíček
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
22, Olšany, Olšany 22, Česká republika |
|
Ing. Pavel Štěpán
|
Neaktivní
od 08.12.1995
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
77900, 23316900, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 556, 18, Trnkova 556/18, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
JUDr. Josef Augustin
|
Neaktivní
od 12.10.1998
|
člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
79604, 24822922, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Kpt. O. Jaroše, 1724, 27, Kpt. O. Jaroše 1724/27, 79604 Prostějov |
|