PETR VESELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
61600, 19584474, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 929, 28 |
|
PETR VESELÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.01.2018 |
Adresa: |
61600, 19584474, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Králova, 929, 28, Králova 929/28, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
LIBOR GARDELKA
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
27.10.2014 |
Adresa: |
68201, 13911945, Vyškov, Brňany, Polní, 341, 6 |
|
LIBOR GARDELKA
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
jednatel |
27.10.2014 |
Adresa: |
68201, 13911945, Vyškov, Vyškov, Brňany, Polní, 341, 6, Polní 341/6, Brňany, 68201 Vyškov |
|
Libor Gardelka
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
30.05.2002 |
Adresa: |
13911945, Vyškov, Polní, 341/6 |
|
LIBOR GARDELKA
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
30.05.2002 |
Adresa: |
68201, 13911945, Vyškov, Vyškov, Brňany, Polní, 341, 6, Polní 341/6, Brňany, 68201 Vyškov |
|
Libor Gardelka
|
Neaktivní
od 30.05.2002
|
jednatel |
22.12.1994 |
Adresa: |
Vyškov, Puškinova, 29 |
|
Libor Gardelka
|
Neaktivní
od 30.05.2002
|
jednatel |
22.12.1994 |
Adresa: |
68201, 13903349, Vyškov, Vyškov, Dědice, Puškinova, 516, 29, Puškinova 516/29, Dědice, 68201 Vyškov |
|