Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | UCHYTIL s.r.o., odštěpný závod |
ICO: | 60734078 |
Registrovaná adresa: | 61900, 19404531, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, K terminálu, 507, 7, K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 61900 Brno |
Začleněno na: | 23.12.1994 |
Předmět podnikání: |
projektová činnost ve výstavbě
skladování zboží a manipulace s nákladem
sklenářské práce
výroba, obchod a služby neuvedené d přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vodoinstalatérství, topenářství
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů teplené energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živ. zákonem
zámečnictví, nástojářsrtví
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
Výkon zeměměřických činností
výroby tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci, realizovaná ze zdrojů tepelné enegie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
silniční motorová doprava nákladní
projektová činnost ve výstabě
zámečnictví, nástojářství
montáž, opravy, revize a zkouška vyhrazených plynových zařízení
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
montáž měřidel
drobná dřevovýroba
vodoinstalaterství, topenářství
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
měření znečišťujících a pachových látek a zpracování rozptylových studií
Kominictví
poskytování technických služeb
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3, 5 tuny včetně
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Nemovitosti UCHYTIL a.s. 02063140 | Aktivní | 26.10.2015 | |
|
|||
Nemovitosti UCHYTIL a.s. 02063140 | Aktivní | 26.10.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JOSEF UCHYTIL | Aktivní | jednatel | 18.03.2022 |
|
|||
MARIE UCHYTILOVÁ | Aktivní | jednatel | 18.03.2022 |
|
|||
JOSEF UCHYTIL | Aktivní | jednatel | 18.03.2022 |
|
|||
MARIE UCHYTILOVÁ | Aktivní | jednatel | 18.03.2022 |
|
|||
JOSEF UCHYTIL | Neaktivní od 18.03.2022 | jednatel | 25.09.2013 |
|
|||
MARIE UCHYTILOVÁ | Neaktivní od 18.03.2022 | jednatel | 25.09.2013 |
|
|||
MARIE UCHYTILOVÁ | Neaktivní od 18.03.2022 | jednatel | 25.09.2013 |
|
|||
JOSEF UCHYTIL | Neaktivní od 18.03.2022 | jednatel | 25.09.2013 |
|
|||
Marie Uchytilová | Neaktivní od 25.09.2013 | jednatel | 11.08.2006 |
|
|||
MARIE UCHYTILOVÁ | Neaktivní od 25.09.2013 | jednatel | 11.08.2006 |
|
|||
Josef Uchytil | Neaktivní od 25.09.2013 | jednatel | 05.09.2001 |
|
|||
JOSEF UCHYTIL | Neaktivní od 25.09.2013 | jednatel | 05.09.2001 |
|
|||
Josef Uchytil | Neaktivní od 05.09.2001 | jednatel | 19.10.1998 |
|
|||
JOSEF UCHYTIL | Neaktivní od 05.09.2001 | jednatel | 19.10.1998 |
|
|||
Josef Uchytil | Neaktivní od 19.10.1998 | jednatel | 14.10.1996 |
|
|||
JOSEF UCHYTIL | Neaktivní od 19.10.1998 | jednatel | 14.10.1996 |
|
|||
František Lavický | Neaktivní od 14.10.1996 | jednatel | 23.12.1994 |
|
|||
František Lavický | Neaktivní od 14.10.1996 | jednatel | 23.12.1994 |
|
Registrační číslo UCHYTIL s.r.o., odštěpný závod je 60734078.
Registrační adresa UCHYTIL s.r.o., odštěpný závod je 61900, 19404531, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, K terminálu, 507, 7, K terminálu 507/7, Horní Heršpice, 61900 Brno.
UCHYTIL s.r.o., odštěpný závod byla založena 23.12.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Nemovitosti UCHYTIL a.s., Nemovitosti UCHYTIL a.s..