Ing. Libor Musil
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
11.02.1998 |
Adresa: |
68401, 13951165, Vyškov, Slavkov u Brna, Zámecká, 1410 |
|
Ing. Libor Musil
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
11.02.1998 |
Adresa: |
68401, 13951165, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Zámecká, 1410, Zámecká 1410, 68401 Slavkov u Brna |
|
Jaroslav Šrom
|
Neaktivní
od 11.02.1998
|
jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
68401, Vyškov, Slavkov u Brna, Nádražní, 1158 |
|
Ing. Jana Musilová
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
68401, 13951165, Vyškov, Slavkov u Brna, Zámecká, 1410 |
|
Jaroslav Šrom
|
Neaktivní
od 11.02.1998
|
jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
68401, 13948806, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, sídliště Nádražní, 1158, sídliště Nádražní 1158, 68401 Slavkov u Brna |
|
Ing. Jana Musilová
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
30.05.1997 |
Adresa: |
68401, 13951165, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Zámecká, 1410, Zámecká 1410, 68401 Slavkov u Brna |
|
ing. Libor Musil
|
Neaktivní
od 30.05.1997
|
jednatel |
28.12.1994 |
Adresa: |
68401, 13951165, Slavkov u Brna, Zámecká, 1410 |
|
Ing. Libor Musil
|
Neaktivní
od 30.05.1997
|
jednatel |
28.12.1994 |
Adresa: |
68401, 13951165, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Zámecká, 1410, Zámecká 1410, 68401 Slavkov u Brna |
|