Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2023 |
Adresa: |
Pribylina, Ulica Dr. Jána Lajčiaka 95/20, 03242, Ulica Dr. Jána Lajčiaka 95/20, 03242 Pribylina, Slovensko |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
03242, Pribylina, 95 |
|
VĚRA BÍZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
67903, 7866097, Olomučany, Olomučany, 4 |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
Pribylina, 03242, 03242 Pribylina 95, Slovensko |
|
VĚRA BÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
67903, 7866097, Blansko, Olomučany, Olomučany, 4, č.p. 4, 67903 Olomučany |
|
MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
67906, 7827491, Jedovnice, Jedovnice, Tyršova, 333 |
|
MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
67906, 7827491, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Tyršova, 333, Tyršova 333, 67906 Jedovnice |
|
Věra Bízová
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
67902, 7837682, Kuničky, 31 |
|
Ing. Bronislav Lehotský
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
03242, 101, Pribylina, 95 |
|
Věra Bízová
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
67902, 7837682, Blansko, Kuničky, Kuničky, 31, č.p. 31, 67902 Kuničky |
|
Ing. BRONISLAV LEHOTSKÝ
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
jednatel |
02.06.2010 |
Adresa: |
Pribylina, 03242, 03242 Pribylina 95, Slovensko |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
20.07.2009 |
Adresa: |
67906, 7827491, Jedovnice, Tyršova, 333 |
|
MICHAL KREJČÍ
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
20.07.2009 |
Adresa: |
67906, 7827491, Blansko, Jedovnice, Jedovnice, Tyršova, 333, Tyršova 333, 67906 Jedovnice |
|
Světla Krejčí
|
Neaktivní
od 20.07.2009
|
jednatel |
24.07.2004 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Dvorská, 92 |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 20.07.2009
|
jednatel |
24.07.2004 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Dvorská, 92 |
|
Světla Krejčí
|
Neaktivní
od 20.07.2009
|
jednatel |
24.07.2004 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1874, 92, Dvorská 1874/92, 67801 Blansko |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 20.07.2009
|
jednatel |
24.07.2004 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1874, 92, Dvorská 1874/92, 67801 Blansko |
|
Ing. Milan Dudík
|
Neaktivní
od 24.07.2004
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
67904, 7923830, Adamov, Neumannova, 4 |
|
Světla Krejčí
|
Neaktivní
od 24.07.2004
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Dvorská, 92 |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 24.07.2004
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Dvorská, 92 |
|
Ing. MILAN DUDÍK
|
Neaktivní
od 24.07.2004
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
Světla Krejčí
|
Neaktivní
od 24.07.2004
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1874, 92, Dvorská 1874/92, 67801 Blansko |
|
Michal Krejčí
|
Neaktivní
od 24.07.2004
|
jednatel |
25.06.2002 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1874, 92, Dvorská 1874/92, 67801 Blansko |
|
Ing. Milan Dudík
|
Neaktivní
od 25.06.2002
|
jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
7923830, Adamov, Neumannova, 4 |
|
Světla Krejčí
|
Neaktivní
od 25.06.2002
|
jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
15239730, Blansko, Dvorská, 92 |
|
Ing. MILAN DUDÍK
|
Neaktivní
od 25.06.2002
|
jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
Světla Krejčí
|
Neaktivní
od 25.06.2002
|
jednatel |
05.01.1995 |
Adresa: |
67801, 15239730, Blansko, Blansko, Blansko, Dvorská, 1874, 92, Dvorská 1874/92, 67801 Blansko |
|