LADISLAV OŠŤÁDAL
|
Neaktivní
od 04.11.2017
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3252329, Ostrava, Hrabůvka, Plavecká, 1529, 1 |
|
LADISLAV OŠŤÁDAL
|
Neaktivní
od 04.11.2017
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3252329, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Plavecká, 1529, 1, Plavecká 1529/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
LADISLAV OŠŤÁDAL
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
20.11.2013 |
Adresa: |
70030, 3252329, Ostrava, Hrabůvka, Plavecká, 1529, 1 |
|
LADISLAV OŠŤÁDAL
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
20.11.2013 |
Adresa: |
70030, 3252329, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Plavecká, 1529, 1, Plavecká 1529/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
TOMÁŠ KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 20.11.2013
|
Jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21744688, Praha 2, Vinohrady, Americká, 517, 7 |
|
TOMÁŠ KRČMÁŘ
|
Neaktivní
od 20.11.2013
|
Jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
12000, 21744688, Praha, Vinohrady, Americká, 517, 7, Americká 517/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Milan Korec
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
16.06.2006 |
Adresa: |
70200, 3179770, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 49/23 |
|
Milan Korec
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
16.06.2006 |
Adresa: |
70200, 3179770, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října, 49, 23, 28. října 49/23, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Milan Korec
|
Neaktivní
od 16.06.2006
|
jednatel |
08.04.2004 |
Adresa: |
Radvanice a Bartovice, Radvanice, Radvanická, 213/173 |
|
Milan Korec
|
Neaktivní
od 16.06.2006
|
jednatel |
08.04.2004 |
Adresa: |
213/173, Radvanice a Bartovice, Radvanice, Radvanická, Radvanická 213/173, Radvanice a Bartovice - Radvanice, Česká republika |
|
PhDr. František Peřina
|
Neaktivní
od 08.04.2004
|
jednatel |
16.01.1995 |
Adresa: |
4239440, Zlín, Příkrá, 3495 |
|
PhDr. František Peřina
|
Neaktivní
od 08.04.2004
|
jednatel |
16.01.1995 |
Adresa: |
76001, 4239440, Zlín, Zlín, Zlín, Příkrá, 3495, Příkrá 3495, 76001 Zlín |
|