KAROL GODOVIČ
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
91321, Trenčianská Turná, 31 |
|
KAROL GODOVIČ
|
Neaktivní
od 10.04.2019
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
Trenčianská Turná, 91321, 91321 Trenčianská Turná 31, Slovensko |
|
KAROL GODOVIČ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
15.12.2010 |
Adresa: |
91321, Trenčianská Turná, 31 |
|
KAROL GODOVIČ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
15.12.2010 |
Adresa: |
Trenčianská Turná, 91321, 91321 Trenčianská Turná 31, Slovensko |
|
Jiří Kopečný
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
79604, 24849006, Prostějov, Italská, 4109/6 |
|
Jiří Kopečný
|
Neaktivní
od 15.12.2010
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
79604, 24849006, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Italská, 4109, 6, Italská 4109/6, 79604 Prostějov |
|
Jan Tomeček
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
jednatel |
09.06.2006 |
Adresa: |
39901, 25225731, Milevsko, Čs. Legií, 13 |
|
Jan Tomeček
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
jednatel |
09.06.2006 |
Adresa: |
39901, 25225731, Písek, Milevsko, Milevsko, Čs. legií, 13, Čs. legií 13, 39901 Milevsko |
|
Kamila Vyšenková
|
Neaktivní
od 09.06.2006
|
jednatel |
25.11.2003 |
Adresa: |
Havířov-Město, Dlouhá třída, 13a |
|
Kamila Vyšenková
|
Neaktivní
od 09.06.2006
|
jednatel |
25.11.2003 |
Adresa: |
73601, 24900656, Karviná, Havířov, Město, Dlouhá třída, 468, 13a, Dlouhá třída 468/13a, Město, 73601 Havířov |
|
Kamila Vyšenková
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
Havířov-Podlesí, Šrámkova 12/1374 |
|
Leopold Vyšenka
|
Neaktivní
od 09.06.2006
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
4823800, Tupesy, č. 391 |
|
Kamila Vyšenková
|
Neaktivní
od 25.11.2003
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
73601, 24856142, Karviná, Havířov, Podlesí, Šrámkova, 1374, 12, Šrámkova 1374/12, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Leopold Vyšenka
|
Neaktivní
od 09.06.2006
|
jednatel |
13.01.1995 |
Adresa: |
68707, 4823800, Uherské Hradiště, Tupesy, Tupesy, 391, č.p. 391, 68707 Tupesy |
|