Ing. Martin Tolar
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
25168, 3, Kamenice, Želivec, 294 |
|
Ing. Martin Tolar
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
14.04.2008 |
Adresa: |
25168, 25734971, Praha-východ, Sulice, Želivec, K Hájku, 294, K Hájku 294, Želivec, 25168 Sulice |
|
Zuzana Keyzlarová
|
Neaktivní
od 14.04.2008
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
66902, 3, Znojmo, Fr. Kopečka, 8 |
|
Bohumila Vrátilová
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
63800, 19263554, Brno, Soběšická, 133 |
|
Zuzana Keyzlarová
|
Neaktivní
od 14.04.2008
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
66902, 10988742, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Fráni Kopečka, 800, 8, Fráni Kopečka 800/8, 66902 Znojmo |
|
Bohumila Vrátilová
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
20.09.2007 |
Adresa: |
63800, 19263554, Brno-město, Brno, Lesná, Soběšická, 490, 133, Soběšická 490/133, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Hannelore Schoike
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
23.01.2007 |
Adresa: |
101, Pottendorf, Badenerstr. 23, A-2486 |
|
Ing. Hannelore Schoike
|
Neaktivní
od 30.06.2008
|
jednatel |
23.01.2007 |
Adresa: |
Pottendorf, Badenerstr. 23, A-2486 |
|
RNDr. Vlastimil Martinů
|
Neaktivní
od 20.09.2007
|
jednatel |
22.06.2005 |
Adresa: |
66902, 11005955, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 3 |
|
RNDr. Vlastimil Martinů
|
Neaktivní
od 20.09.2007
|
jednatel |
22.06.2005 |
Adresa: |
66902, 11005955, Znojmo, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 2584, 3, MUDr. Jana Janského 2584/3, 66902 Znojmo |
|
RNDr. Vlastimil Martinů
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
jednatel |
12.01.1995 |
Adresa: |
66902, 3, Znojmo, Janského, 3 |
|
RNDr. Vlastimil Martinů
|
Neaktivní
od 22.06.2005
|
jednatel |
12.01.1995 |
Adresa: |
66902, 11005955, Znojmo, Znojmo, Znojmo, MUDr. Jana Janského, 2584, 3, MUDr. Jana Janského 2584/3, 66902 Znojmo |
|