LADISLAV KOPEČNÝ
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
58601, 12337668, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Znojemská, 786, 109 |
|
JOSEF MORÁVEK
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
58601, 26975700, Jihlava, Čížov, Čížov, 69 |
|
LADISLAV KOPEČNÝ
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
58601, 12337668, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Znojemská, 786, 109, Znojemská 786/109, 58601 Jihlava |
|
JOSEF MORÁVEK
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
58601, 26975700, Jihlava, Čížov, Čížov, 69, č.p. 69, 58601 Čížov |
|
BOHUMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
58601, 12366161, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3735, 7 |
|
BOHUMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
jednatel |
07.07.2016 |
Adresa: |
58601, 12366161, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3735, 7, Nad Plovárnou 3735/7, 58601 Jihlava |
|
ing. Josef Morávek
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
31.10.1995 |
Adresa: |
12372188, Jihlava, Jihlava, Vančurova, 2 |
|
ing. Josef Morávek
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
31.10.1995 |
Adresa: |
58601, 12372188, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Vančurova, 4348, 2, Vančurova 4348/2, 58601 Jihlava |
|
Bohumil Čermák
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
58601, 12366161, Jihlava, Nad plovárnou, 7 |
|
Ladislav Kopečný
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
58601, 12372188, Jihlava, Vančurova, 2 |
|
BOHUMIL ČERMÁK
|
Neaktivní
od 07.07.2016
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
58601, 12366161, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Nad Plovárnou, 3735, 7, Nad Plovárnou 3735/7, 58601 Jihlava |
|
Ladislav Kopečný
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
24.01.1995 |
Adresa: |
58601, 12372188, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Vančurova, 4348, 2, Vančurova 4348/2, 58601 Jihlava |
|