SOŇA ŠTITNICKÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
15.12.2015 |
Adresa: |
74258, 8219834, Kateřinice, Kateřinice, 132 |
|
SOŇA ŠTITNICKÁ
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
jednatel |
15.12.2015 |
Adresa: |
74258, 8219834, Nový Jičín, Kateřinice, Kateřinice, 132, č.p. 132, 74258 Kateřinice |
|
Soňa Štitnická
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
74258, 8219834, Kateřinice, 132 |
|
SOŇA ŠTITNICKÁ
|
Neaktivní
od 15.12.2015
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
74258, 8219834, Nový Jičín, Kateřinice, Kateřinice, 132, č.p. 132, 74258 Kateřinice |
|
Soňa Štítnická
|
Neaktivní
od 08.11.2010
|
jednatel |
07.10.2010 |
Adresa: |
74258, 8219834, Kateřinice, 132 |
|
Soňa Štítnická
|
Neaktivní
od 08.11.2010
|
jednatel |
07.10.2010 |
Adresa: |
74258, 8219834, Nový Jičín, Kateřinice, Kateřinice, 132, č.p. 132, 74258 Kateřinice |
|
ing. Lubomír Tuček
|
Neaktivní
od 07.10.2010
|
jednatel |
25.11.1997 |
Adresa: |
59501, 3430618, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Sadová, 531 |
|
ing. Lubomír Tuček
|
Neaktivní
od 07.10.2010
|
jednatel |
25.11.1997 |
Adresa: |
59501, 3430618, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Sadová, 531, Sadová 531, 59501 Velká Bíteš |
|
ing. Lubomír Tuček
|
Neaktivní
od 25.11.1997
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
59501, 3430618, Velká Bíteš, Sadová, 531 |
|
ing. Lubomír Tuček
|
Neaktivní
od 25.11.1997
|
jednatel |
20.01.1995 |
Adresa: |
59501, 3430618, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Velká Bíteš, Sadová, 531, Sadová 531, 59501 Velká Bíteš |
|