doc. Ing. JAROSLAV ŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2023 |
Adresa: |
61300, 19289251, Brno-město, Brno, Černá Pole, Břenkova, 194, 23, Břenkova 194/23, Černá Pole, 61300 Brno |
|
PAVEL TŮMA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
62800, 19432399, Brno, Líšeň, Houbalova, 2091, 11 |
|
PAVEL TŮMA
|
Neaktivní
od 22.03.2023
|
jednatel |
03.11.2015 |
Adresa: |
62800, 19432399, Brno-město, Brno, Líšeň, Houbalova, 2091, 11, Houbalova 2091/11, Líšeň, 62800 Brno |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
|
25.07.2007 |
|
Jiří Fila
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
jednatel |
20.03.2006 |
Adresa: |
61500, Brno, Koniklecova, 5 |
|
Jiří Fila
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
jednatel |
20.03.2006 |
Adresa: |
63400, 19485093, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Koniklecová, 470, 5, Koniklecová 470/5, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Josef Orálek
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
60200, Brno, Pellicova, 5 |
|
Josef Orálek
|
Neaktivní
od 20.03.2006
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
60200, 19109369, Brno-město, Brno, Staré Brno, Pellicova, 626, 5, Pellicova 626/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
JUDr. Ivana Chudobová
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
15.04.2003 |
Adresa: |
19601433, Brno, Kubánská, 7 |
|
JUDr. Ivana Chudobová
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
15.04.2003 |
Adresa: |
61600, 19601433, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kubánská, 2401, 7, Kubánská 2401/7, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Ivan Komínek
|
Neaktivní
od 15.04.2003
|
jednatel |
12.02.1997 |
Adresa: |
19553102, Brno-město, Brno, Vlárská, 2 |
|
JUDr. Ivana Chudobová
|
Neaktivní
od 15.04.2003
|
jednatel |
12.02.1997 |
Adresa: |
19601433, Brno-město, Brno, Kubánská, 7 |
|
ing. Ivan Komínek
|
Neaktivní
od 15.04.2003
|
jednatel |
12.02.1997 |
Adresa: |
62700, 19553102, Brno-město, Brno, Slatina, Vlárská, 1081, 2, Vlárská 1081/2, Slatina, 62700 Brno |
|
JUDr. Ivana Chudobová
|
Neaktivní
od 15.04.2003
|
jednatel |
12.02.1997 |
Adresa: |
61600, 19601433, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kubánská, 2401, 7, Kubánská 2401/7, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Ivan Komínek
|
Neaktivní
od 12.02.1997
|
jednatel |
19.01.1995 |
Adresa: |
19553102, Brno, Vlárská, 2 |
|
JUDr. Ivana Chudobová
|
Neaktivní
od 12.02.1997
|
jednatel |
19.01.1995 |
Adresa: |
19601433, Brno, Kubánská, 7 |
|
ing. Ivan Komínek
|
Neaktivní
od 12.02.1997
|
jednatel |
19.01.1995 |
Adresa: |
62700, 19553102, Brno-město, Brno, Slatina, Vlárská, 1081, 2, Vlárská 1081/2, Slatina, 62700 Brno |
|
JUDr. Ivana Chudobová
|
Neaktivní
od 12.02.1997
|
jednatel |
19.01.1995 |
Adresa: |
61600, 19601433, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kubánská, 2401, 7, Kubánská 2401/7, Žabovřesky, 61600 Brno |
|