JIŘÍ ROLNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24809730, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dykova, 470, 6 |
|
JIŘÍ ROLNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
79601, 24809730, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dykova, 470, 6, Dykova 470/6, 79601 Prostějov |
|
JIŘÍ ROLNÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24845884, Prostějov, Prostějov, Družstevní, 3823, 9 |
|
JIŘÍ ROLNÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
23.10.2015 |
Adresa: |
79601, 24845884, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Družstevní, 3823, 9, Družstevní 3823/9, 79601 Prostějov |
|
MIROSLAV HRUBAN
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
79803, 10568549, Plumlov, Plumlov, 9. května, 477 |
|
MIROSLAV HRUBAN
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
79803, 10568549, Prostějov, Plumlov, Plumlov, 9. května, 477, 9. května 477, 79803 Plumlov |
|
Miroslav Hruban
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
79803, 10568549, Plumlov, 9. května, 477 |
|
MIROSLAV HRUBAN
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
79803, 10568549, Prostějov, Plumlov, Plumlov, 9. května, 477, 9. května 477, 79803 Plumlov |
|