Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
předseda představenstva |
12.07.2011 |
Adresa: |
101, Gmunden, Gschwandt, Flachberg 44, 4810 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
předseda představenstva |
12.07.2011 |
Adresa: |
Gmunden, Gschwandt, Flachberg 44, 4810 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
místopředseda představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
101, Gmunden, Roithstraße 51, 4810 |
|
Dipl. Ing. Andreas Sommerer
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
člen představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
101, Oberndorf, Dorfbachweg 26, 6372 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
místopředseda představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
Gmunden, Roithstraße 51, 4810 |
|
Dipl. Ing. Andreas Sommerer
|
Neaktivní
od 28.05.2012
|
člen představenstva |
26.05.2009 |
Adresa: |
Oberndorf, Dorfbachweg 26, 6372 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
předseda představenstva |
28.03.2007 |
Adresa: |
101, Gmunden, obec Gschwandt, Flachberg 44, 4810 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 12.07.2011
|
předseda představenstva |
28.03.2007 |
Adresa: |
Gmunden, obec Gschwandt, Flachberg 44, 4810 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 28.03.2007
|
předseda představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
101, 4662 Steyermühl, Ehrnfeld 1 |
|
Zdeněk Gajdošík
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
místopředseda představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
68703, 4854721, Babice, 426 |
|
Ing. Ladislav Kramoliš
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
člen představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
61600, 3, Brno, Chládková, 14 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 28.03.2007
|
předseda představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
4662 Steyermühl, Ehrnfeld 1 |
|
Zdeněk Gajdošík
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
místopředseda představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
68703, 4854721, Uherské Hradiště, Babice, Babice, 426, č.p. 426, 68703 Babice |
|
Ing. Ladislav Kramoliš
|
Neaktivní
od 26.05.2009
|
člen představenstva |
14.08.2006 |
Adresa: |
61600, 19586051, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 1062, 14, Chládkova 1062/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Václav Šimeček
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
člen představenstva |
04.08.2005 |
Adresa: |
74762, 4304659, Mokré Lazce, U Kaplice, 249 |
|
Ing. Václav Šimeček
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
člen představenstva |
04.08.2005 |
Adresa: |
74762, 4304659, Opava, Mokré Lazce, Mokré Lazce, U Kaplice, 249, U Kaplice 249, 74762 Mokré Lazce |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
předseda představenstva |
30.06.2005 |
Adresa: |
101, pobyt v ČR: Praha 5, Nechybova 353, PSČ 156 00 trvalé bydliště: 4810 Gmunden, Roithstrasse 51 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
místopředseda představenstva |
30.06.2005 |
Adresa: |
101, 4662 Steyermühl, Ehrenfeld 1 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
předseda představenstva |
30.06.2005 |
Adresa: |
pobyt v ČR: Praha 5, Nechybova 353, PSČ 156 00 trvalé bydliště: 4810 Gmunden, Roithstrasse 51 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 14.08.2006
|
místopředseda představenstva |
30.06.2005 |
Adresa: |
4662 Steyermühl, Ehrenfeld 1 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 19.01.2002
|
místopředseda představenstva |
19.01.2002 |
Adresa: |
101, 4810 Gmunden, Roithstrasse 51 |
|
Ing. Václav Dintar
|
Neaktivní
od 30.06.2005
|
předseda představenstva |
19.01.2002 |
Adresa: |
60301, 19387075, Brno, Jírovcova, 56 |
|
JUDr. Jaroslav Humpolec
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
člen představenstva |
19.01.2002 |
Adresa: |
74601, 4522478, Opava, Strossmayerova, 11 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 19.01.2002
|
místopředseda představenstva |
19.01.2002 |
Adresa: |
4810 Gmunden, Roithstrasse 51 |
|
Ing. Václav Dintar
|
Neaktivní
od 30.06.2005
|
předseda představenstva |
19.01.2002 |
Adresa: |
62300, 19387075, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 770, 56, Jírovcova 770/56, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
JUDr. Jaroslav Humpolec
|
Neaktivní
od 04.08.2005
|
člen představenstva |
19.01.2002 |
Adresa: |
74601, 4522478, Opava, Opava, Předměstí, Strossmayerova, 2171, 11, Strossmayerova 2171/11, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Václav Dintar
|
Neaktivní
od 19.01.2002
|
člen představenstva |
18.08.2001 |
Adresa: |
19387075, Brno, Jírovcova, 56 |
|
Ing. Václav Dintar
|
Neaktivní
od 19.01.2002
|
člen představenstva |
18.08.2001 |
Adresa: |
62300, 19387075, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Jírovcova, 770, 56, Jírovcova 770/56, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 18.08.2001
|
předseda představenstva |
14.07.2000 |
Adresa: |
60300, 999999999, Brno, Výstavní, 377/16 |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 18.08.2001
|
předseda představenstva |
14.07.2000 |
Adresa: |
60300, 19106343, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 377, 16, Výstavní 377/16, Staré Brno, 60300 Brno |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 14.07.2000
|
předseda představenstva |
31.01.2000 |
Adresa: |
23272457, Olomouc, Stiborova, 31 |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 19.01.2002
|
člen představenstva |
31.01.2000 |
Adresa: |
101, pobyt v ČR: Praha 5, Nechybova 353, PSČ 156 00 trvalé bydliště: 4662 Steyermühl, Ehrenfeld 1 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 30.06.2005
|
místopředseda představenstva |
31.01.2000 |
Adresa: |
101, pobyt v ČR: Praha 5, Nechybova 353, PSČ 156 00 trvalé bydliště: 4810 Gmunden, Roithstrasse 51 |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 14.07.2000
|
předseda představenstva |
31.01.2000 |
Adresa: |
77900, 23272457, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 599, 31, Stiborova 599/31, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Thomas Enichlmayr
|
Neaktivní
od 19.01.2002
|
člen představenstva |
31.01.2000 |
Adresa: |
pobyt v ČR: Praha 5, Nechybova 353, PSČ 156 00 trvalé bydliště: 4662 Steyermühl, Ehrenfeld 1 |
|
Mag. Andreas Asamer
|
Neaktivní
od 30.06.2005
|
místopředseda představenstva |
31.01.2000 |
Adresa: |
pobyt v ČR: Praha 5, Nechybova 353, PSČ 156 00 trvalé bydliště: 4810 Gmunden, Roithstrasse 51 |
|
dipl.Ing. Wolfgang Hössl
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
předseda představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
101, 9872 Millstatt, Grossdombra 35 |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
místopředsedkyně představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
23272457, Olomouc, Olomouc, Stiborova, 31 |
|
Ing. Antonín Kutek
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
člen představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
999999999, Němčičky, 7 |
|
dipl.Ing. Wolfgang Hössl
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
předseda představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
9872 Millstatt, Grossdombra 35 |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
místopředsedkyně představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
77900, 23272457, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 599, 31, Stiborova 599/31, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Antonín Kutek
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
člen představenstva |
13.10.1997 |
Adresa: |
7, Němčičky, Němčičky 7, Česká republika |
|
Zdeněk Hekl
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
předseda představenstva |
19.06.1995 |
Adresa: |
24862649, Havířov, Vratká, 10 |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
místopředsedkyně představensta |
19.06.1995 |
Adresa: |
23272457, Olomouc, Stiborova, 31 |
|
Ing. Antonín Kutek
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
člen představenstva |
19.06.1995 |
Adresa: |
999999999, Němčičky, 7 |
|
Zdeněk Hekl
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
předseda představenstva |
19.06.1995 |
Adresa: |
73601, 24862649, Karviná, Havířov, Bludovice, Vratká, 490, 10, Vratká 490/10, Bludovice, 73601 Havířov |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
místopředsedkyně představensta |
19.06.1995 |
Adresa: |
77900, 23272457, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 599, 31, Stiborova 599/31, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. Antonín Kutek
|
Neaktivní
od 13.10.1997
|
člen představenstva |
19.06.1995 |
Adresa: |
7, Němčičky, Němčičky 7, Česká republika |
|
Ing. Antonín Kutek
|
Neaktivní
od 19.06.1995
|
předseda představenstva |
07.02.1995 |
Adresa: |
999999999, Němčičky, 7 |
|
Ing. Jiří Javorský
|
Neaktivní
od 19.06.1995
|
místopředseda představenstva |
07.02.1995 |
Adresa: |
11013508, Znojmo, Nad přehradou, 17 |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 19.06.1995
|
členka představenstva |
07.02.1995 |
Adresa: |
23272457, Olomouc, Stiborova, 31 |
|
Ing. Antonín Kutek
|
Neaktivní
od 19.06.1995
|
předseda představenstva |
07.02.1995 |
Adresa: |
7, Němčičky, Němčičky 7, Česká republika |
|
Ing. Jiří Javorský
|
Neaktivní
od 19.06.1995
|
místopředseda představenstva |
07.02.1995 |
Adresa: |
66902, 11013508, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Nad Přehradou, 3372, 17, Nad Přehradou 3372/17, 66902 Znojmo |
|
Ing. Jarmila Fuksová
|
Neaktivní
od 19.06.1995
|
členka představenstva |
07.02.1995 |
Adresa: |
77900, 23272457, Olomouc, Olomouc, Neředín, Stiborova, 599, 31, Stiborova 599/31, Neředín, 77900 Olomouc |
|