neuveden
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
jednatel |
22.10.2004 |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 07.12.2011
|
jednatel |
22.10.2004 |
|
Libor Novotný
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
jednatel |
18.01.2002 |
Adresa: |
19384009, Brno-město, Brno, Nedbalova, 18 |
|
Libor Novotný
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
jednatel |
18.01.2002 |
Adresa: |
62300, 19384009, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Nedbalova, 467, 18, Nedbalova 467/18, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Jindra Sedláková
|
Neaktivní
od 18.01.2002
|
jednatel |
11.12.2000 |
Adresa: |
7868839, Blansko, Olomučany, 301 |
|
Jindra Sedláková
|
Neaktivní
od 18.01.2002
|
jednatel |
11.12.2000 |
Adresa: |
67903, 7868839, Blansko, Olomučany, Olomučany, 301, č.p. 301, 67903 Olomučany |
|
Leopold Husák
|
Neaktivní
od 11.12.2000
|
jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
7868839, Blansko, Olomučany, 301 |
|
Leopold Husák
|
Neaktivní
od 11.12.2000
|
jednatel |
19.07.2000 |
Adresa: |
67903, 7868839, Blansko, Olomučany, Olomučany, 301, č.p. 301, 67903 Olomučany |
|
Stanislav Zikmund
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
06.02.1995 |
Adresa: |
13924613, Vyškov, Trpínky, 13 |
|
Jindra Sedláková
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
06.02.1995 |
Adresa: |
7868839, Olomučany, 301 |
|
Leopold Husák
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
06.02.1995 |
Adresa: |
7868839, Olomučany, 301 |
|
Stanislav Zikmund
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
06.02.1995 |
Adresa: |
68201, 13924613, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Trpínky, 545, 13, Trpínky 545/13, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Jindra Sedláková
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
06.02.1995 |
Adresa: |
67903, 7868839, Blansko, Olomučany, Olomučany, 301, č.p. 301, 67903 Olomučany |
|
Leopold Husák
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
jednatel |
06.02.1995 |
Adresa: |
67903, 7868839, Blansko, Olomučany, Olomučany, 301, č.p. 301, 67903 Olomučany |
|