JOSEF MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2021 |
Adresa: |
68333, 418170, Vyškov, Nemotice, Nemotice, 71 |
|
JOSEF MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2021 |
Adresa: |
68333, 418170, Vyškov, Nemotice, Nemotice, 71, č.p. 71, 68333 Nemotice |
|
Josef Minařík
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
19432887, Brno-město, Brno, Horníkova, 24 |
|
Josef Minařík
|
Neaktivní
od 21.06.2021
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
62800, 19432887, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2138, 24, Horníkova 2138/24, Líšeň, 62800 Brno |
|
Jiří Zatočil
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
jednatel |
23.03.1995 |
Adresa: |
19433310, Brno, Hochmanova, 3 |
|
Josef Minařík
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
23.03.1995 |
Adresa: |
19432887, Brno, Horníkova, 24 |
|
Jiří Zatočil
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
jednatel |
23.03.1995 |
Adresa: |
62800, 19433310, Brno-město, Brno, Líšeň, Hochmanova, 2183, 3, Hochmanova 2183/3, Líšeň, 62800 Brno |
|
Josef Minařík
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
23.03.1995 |
Adresa: |
62800, 19432887, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2138, 24, Horníkova 2138/24, Líšeň, 62800 Brno |
|