BRONISLAV GRUBL
|
Aktivní
|
jednatel |
14.07.2024 |
Adresa: |
68712, 4895151, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 125, č.p. 125, 68712 Kněžpole |
|
BRONISLAV GRUBL
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2023 |
Adresa: |
68712, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 308 |
|
FRANTIŠEK HROMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.12.2022 |
Adresa: |
74213, 8498521, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Družstevní, 260 |
|
DANIEL MARTINAK
|
Neaktivní
od 04.06.2024
|
jednatel |
16.04.2024 |
Adresa: |
76001, 4247914, Zlín, Zlín, Zlín, Severní Vršava, 4444, Severní Vršava 4444, 76001 Zlín |
|
BRONISLAV GRUBL
|
Neaktivní
od 14.07.2024
|
jednatel |
18.03.2023 |
Adresa: |
68712, 25529251, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 308, č.p. 308, 68712 Kněžpole |
|
BRONISLAV GRUBL
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
jednatel |
06.01.2023 |
Adresa: |
68712, 25529251, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 308, č.p. 308, 68712 Kněžpole |
|
FRANTIŠEK HROMEK
|
Neaktivní
od 16.04.2024
|
jednatel |
29.12.2022 |
Adresa: |
74213, 8498521, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Družstevní, 260, Družstevní 260, 74213 Studénka |
|
DOMINIK DORAZIL
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
74201, 30908833, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Sokolovská, 600 |
|
Ing. FRANTIŠEK HROMEK
|
Neaktivní
od 29.12.2022
|
jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
74213, 8498521, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Družstevní, 260 |
|
Ing. FRANTIŠEK HROMEK
|
Neaktivní
od 29.12.2022
|
jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
74213, 8498521, Nový Jičín, Studénka, Studénka, Družstevní, 260, Družstevní 260, 74213 Studénka |
|
DOMINIK DORAZIL
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
jednatel |
28.12.2022 |
Adresa: |
74201, 30908833, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Sokolovská, 600, Sokolovská 600, 74201 Suchdol nad Odrou |
|
BRONISLAV GRUBL
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
68712, 25529251, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 308 |
|
BRONISLAV GRUBL
|
Neaktivní
od 28.12.2022
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
68712, 25529251, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 308, č.p. 308, 68712 Kněžpole |
|
Bronislav Grubl
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
68712, 25529251, Kněžpole, 308 |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
68707, 4823681, Tupesy, 378 |
|
BRONISLAV GRUBL
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
68712, 25529251, Uherské Hradiště, Kněžpole, Kněžpole, 308, č.p. 308, 68712 Kněžpole |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
jednatel |
11.02.2009 |
Adresa: |
68707, 4823681, Uherské Hradiště, Tupesy, Tupesy, 378, č.p. 378, 68707 Tupesy |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
12351385, Jihlava, Královský vršek, 2 |
|
Bronislav Grubl
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
Uh. Hradiště, Štěpnická 1041 |
|
ing. Zdeněk Blažek
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
58601, 12351385, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 2262, 2, Královský vršek 2262/2, 58601 Jihlava |
|
Bronislav Grubl
|
Neaktivní
od 11.02.2009
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
Uh. Hradiště, Štěpnická 1041, Štěpnická 1041, Uh. Hradiště, Česká republika |
|