JOSEF KŘÍŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
19000, 22517669, Praha, Střížkov, Dvoudílná, 535, 37 |
|
JOSEF KŘÍŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
19000, 22517669, Praha, Střížkov, Dvoudílná, 535, 37, Dvoudílná 535/37, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
JOSEF KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
01.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22380779, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Podlipného, 812, 10 |
|
Josef Kříž
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
01.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22380779, Praha, Libeň, Podlipného, 812, 10, Podlipného 812/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Josef Kříž
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
jednatel |
14.03.2002 |
Adresa: |
22380779, Praha 8, Praha 8, Podlipného, 812/10 |
|
Josef Kříž
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
jednatel |
14.03.2002 |
Adresa: |
18000, 22380779, Praha, Libeň, Podlipného, 812, 10, Podlipného 812/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
ing. Vladimír Uherka
|
Neaktivní
od 14.03.2002
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
19044003, Brno, Dvorecká, 45 |
|
ing. Vladimír Uherka
|
Neaktivní
od 14.03.2002
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
62000, 19044003, Brno-město, Brno, Tuřany, Dvorecká, 486, 45, Dvorecká 486/45, Tuřany, 62000 Brno |
|