Ing. Miloš Bačík
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
místopředseda představenstva |
26.09.2000 |
Adresa: |
62800, 19434553, Brno-město, Brno, Popelákova, 24 |
|
Ing. Miloš Bačík
|
Neaktivní
od 17.02.2006
|
místopředseda představenstva |
26.09.2000 |
Adresa: |
62800, 19434553, Brno-město, Brno, Líšeň, Popelákova, 2307, 24, Popelákova 2307/24, Líšeň, 62800 Brno |
|
Gabriela Hrstková
|
Neaktivní
od 26.09.2000
|
místopředsedkyně představensta |
21.01.1997 |
Adresa: |
19258500, Brno-město, Brno, Brechtova, 17 |
|
PaeDr. Lubomír Hrstka
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
předseda představenstva |
21.01.1997 |
Adresa: |
19094531, Brno-město, Brno, Běhounská, 3 |
|
ing. Ivo Loyda
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
člen představenstva |
21.01.1997 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Orlí, 18 |
|
Gabriela Hrstková
|
Neaktivní
od 26.09.2000
|
místopředsedkyně představensta |
21.01.1997 |
Adresa: |
63800, 19258500, Brno-město, Brno, Lesná, Brechtova, 37, 17, Brechtova 37/17, Lesná, 63800 Brno |
|
PaeDr. Lubomír Hrstka
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
předseda představenstva |
21.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19094531, Brno-město, Brno, Brno-město, Běhounská, 106, 3, Běhounská 106/3, Brno-město, 60200 Brno |
|
ing. Ivo Loyda
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
člen představenstva |
21.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19098812, Brno-město, Brno, Brno-město, Orlí, 492, 18, Orlí 492/18, Brno-město, 60200 Brno |
|
PaeDr. Lubomír Hrstka
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
předseda představenstva |
25.04.1995 |
Adresa: |
19094531, Brno, Běhounská, 3 |
|
Gabriela Hrstková
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
místopředsedkyně představensta |
25.04.1995 |
Adresa: |
19258500, Brno, Brechtova, 17 |
|
ing. Ivo Loyda
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
člen představenstva |
25.04.1995 |
Adresa: |
999999999, Brno, Orlí, 18 |
|
PaeDr. Lubomír Hrstka
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
předseda představenstva |
25.04.1995 |
Adresa: |
60200, 19094531, Brno-město, Brno, Brno-město, Běhounská, 106, 3, Běhounská 106/3, Brno-město, 60200 Brno |
|
Gabriela Hrstková
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
místopředsedkyně představensta |
25.04.1995 |
Adresa: |
63800, 19258500, Brno-město, Brno, Lesná, Brechtova, 37, 17, Brechtova 37/17, Lesná, 63800 Brno |
|
ing. Ivo Loyda
|
Neaktivní
od 21.01.1997
|
člen představenstva |
25.04.1995 |
Adresa: |
60200, 19098812, Brno-město, Brno, Brno-město, Orlí, 492, 18, Orlí 492/18, Brno-město, 60200 Brno |
|