ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
63900, 26670828, Brno, Jaroslava Foglara, 861/1 |
|
Stephan Thomas Bohlinger
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
75210, 101, Keltern, Brunnenstrasse, 5 |
|
ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
63900, 26670828, Brno-město, Brno, Štýřice, Jaroslava Foglara, 861, 1, Jaroslava Foglara 861/1, Štýřice, 63900 Brno |
|
Stephan Thomas Bohlinger
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
18.12.2009 |
Adresa: |
5, Keltern, Brunnenstrasse, 75210, Brunnenstrasse 5, 75210 Keltern, Německo |
|
John Miller
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
jednatel |
11.07.2007 |
Adresa: |
101, E 148 DH Londýn, 18 Keepier Wharf, Narrow Street |
|
John Miller
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
jednatel |
11.07.2007 |
Adresa: |
E 148 DH Londýn, 18 Keepier Wharf, Narrow Street, 18 Keepier Wharf, Narrow Street, E 148 DH Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
62100, 1, Brno-Ivanovice, Lysická, 9 |
|
Ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 18.12.2009
|
jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
62100, 19070152, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 305, 9, Lysická 305/9, Ivanovice, 62100 Brno |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
24.02.1999 |
Adresa: |
61200, 1, Brno-Královo Pole, Högrova, 2891/23 |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 01.10.2011
|
jednatel |
24.02.1999 |
Adresa: |
61200, 19723067, Brno-město, Brno, Královo Pole, Högrova, 2891, 23, Högrova 2891/23, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 24.02.1999
|
jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
19432160, Brno-město, Brno, Elplova, 8 |
|
ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
19435151, Brno-město, Brno, Vlkova, 9 |
|
Ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 24.02.1999
|
jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
62800, 19432160, Brno-město, Brno, Líšeň, Elplova, 2068, 8, Elplova 2068/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
62800, 19435151, Brno-město, Brno, Líšeň, Vlkova, 2363, 9, Vlkova 2363/9, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
jednatel |
09.05.1995 |
Adresa: |
19435151, Brno, Vlkova, 9 |
|
Ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
jednatel |
09.05.1995 |
Adresa: |
19432160, Brno, Elplova, 8 |
|
Ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
jednatel |
09.05.1995 |
Adresa: |
62800, 19435151, Brno-město, Brno, Líšeň, Vlkova, 2363, 9, Vlkova 2363/9, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
jednatel |
09.05.1995 |
Adresa: |
62800, 19432160, Brno-město, Brno, Líšeň, Elplova, 2068, 8, Elplova 2068/8, Líšeň, 62800 Brno |
|