PETRA ŠLESINGEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.08.2015 |
Adresa: |
63600, 19631189, Brno, Židenice, Dykova, 1240, 41 |
|
Petra Šlesingerová
|
Aktivní
|
jednatel |
18.08.2015 |
Adresa: |
63600, 19631189, Brno-město, Brno, Židenice, Dykova, 1240, 41, Dykova 1240/41, Židenice, 63600 Brno |
|
PETRA ŠLESINGEROVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
63600, 19631189, Brno, Židenice, Dykova, 1240, 41 |
|
Petra Šlesingerová
|
Neaktivní
od 18.08.2015
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
63600, 19631189, Brno-město, Brno, Židenice, Dykova, 1240, 41, Dykova 1240/41, Židenice, 63600 Brno |
|
Robert Paulczyňski
|
Neaktivní
od 29.04.2013
|
jednatel |
13.03.2003 |
Adresa: |
19182040, Brno, Francouzská, 22/27 |
|
Robert Paulczyňski
|
Neaktivní
od 29.04.2013
|
jednatel |
13.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19182040, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Francouzská, 22, 27, Francouzská 22/27, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
ing. Petr Paulczyňski
|
Neaktivní
od 13.03.2003
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
19641869, Brno-město, Brno, Dykova, 8 |
|
Ing. Petr Paulczyňski
|
Neaktivní
od 13.03.2003
|
jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
63600, 19641869, Brno-město, Brno, Židenice, Dykova, 2264, 8, Dykova 2264/8, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. Ivan Martinek
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
jednatel |
11.07.1995 |
Adresa: |
61500, 19572603, Brno, Bořetická, 11 |
|
Ing. Ivan Martinek
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
jednatel |
11.07.1995 |
Adresa: |
62800, 19572603, Brno-město, Brno, Židenice, Bořetická, 4098, 11, Bořetická 4098/11, Židenice, 62800 Brno |
|