JAN KOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
67903, 7870507, Blansko, Olomučany, Olomučany |
|
JAN KOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2021 |
Adresa: |
67903, 7870507, Blansko, Olomučany, Olomučany, č.ev. 180, 67903 Olomučany |
|
Bc. PETR KOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
67906, 26743680, Rudice, Rudice, 315 |
|
Bc. PETR KOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
67906, 26743680, Blansko, Rudice, Rudice, 315, č.p. 315, 67906 Rudice |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
67904, 7923830, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4 |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 22.09.2021
|
jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
67904, 7923830, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4 |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
67904, 7923830, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4 |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
Bc. PETR KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
19.02.2008 |
Adresa: |
67906, 26743680, Rudice, Rudice, 315 |
|
Bc. PETR KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
19.02.2008 |
Adresa: |
67906, 26743680, Blansko, Rudice, Rudice, 315, č.p. 315, 67906 Rudice |
|
Petr Koubek
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
7923830, Adamov, Neumannova, 4 |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
7922957, Adamov, Petra Jilemnického, 15 |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
7923830, Adamov, Neumannova, 4 |
|
Petr Koubek
|
Neaktivní
od 19.02.2008
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
67904, 7922957, Blansko, Adamov, Adamov, Petra Jilemnického, 354, 15, Petra Jilemnického 354/15, 67904 Adamov |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
7922957, Adamov, Petra Jilemnického, 15 |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
67904, 7922957, Blansko, Adamov, Adamov, Petra Jilemnického, 354, 15, Petra Jilemnického 354/15, 67904 Adamov |
|
Pavel Gerneš
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
jednatel |
26.04.1995 |
Adresa: |
7922515, Adamov, Komenského, 317/11 |
|
Jan Koubek
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
jednatel |
26.04.1995 |
Adresa: |
7923830, Adamov, Neumannova, 4 |
|
Pavel Gerneš
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
jednatel |
26.04.1995 |
Adresa: |
67904, 7922515, Blansko, Adamov, Adamov, Komenského, 317, 11, Komenského 317/11, 67904 Adamov |
|
JAN KOUBEK
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
jednatel |
26.04.1995 |
Adresa: |
67904, 7923830, Blansko, Adamov, Adamov, Neumannova, 438, 4, Neumannova 438/4, 67904 Adamov |
|