Ing. EVA KÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 27.12.2019
|
jednatel |
14.07.2017 |
Adresa: |
66501, 75687283, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Palackého nám., 1600 |
|
Ing. EVA KÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 27.12.2019
|
jednatel |
14.07.2017 |
Adresa: |
66501, 75687283, Brno-venkov, Rosice, Rosice, Palackého nám., 1600, Palackého nám. 1600, 66501 Rosice |
|
Ing. EVA KÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
25.08.2013 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64 |
|
Ing. EVA KÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
25.08.2013 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64, Oblá 509/64, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Eva Kábová
|
Neaktivní
od 25.08.2013
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
63400, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509/64 |
|
Ing. EVA KÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2013
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64, Oblá 509/64, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Eva Doležalová
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
63400, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509/64 |
|
Ing. Eva Doležalová
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
jednatel |
24.07.2006 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64, Oblá 509/64, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
ing. Daniel Kába
|
Neaktivní
od 24.07.2006
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
63400, Brno-město, Brno, Oblá, 509/64 |
|
Ing. DANIEL KÁBA
|
Neaktivní
od 24.07.2006
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
63400, 25086341, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 509, 64, Oblá 509/64, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
ing. Daniel Kába
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
17.05.1995 |
Adresa: |
19263945, Brno, Vaculíkova, 528/5 |
|
ing. Daniel Kába
|
Neaktivní
od 08.03.2002
|
jednatel |
17.05.1995 |
Adresa: |
63800, 19263945, Brno-město, Brno, Lesná, Vaculíkova, 528, 5, Vaculíkova 528/5, Lesná, 63800 Brno |
|