RNDr. JAROSLAV LOUCKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
76001, 25670751, Zlín, Zlín, Hořejší, 5399 |
|
RNDr. JAROSLAV LOUCKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.06.2014 |
Adresa: |
76001, 25670751, Zlín, Zlín, Zlín, Hořejší, 5399, Hořejší 5399, 76001 Zlín |
|
SILVIA REVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2013 |
Adresa: |
84105, Bratislava, Hany Meličkovej 2986/2 |
|
SILVIA REVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2013 |
Adresa: |
Bratislava, Hany Meličkovej 2986/2, 84105, Hany Meličkovej 2986/2, 84105 Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
jednatel |
08.07.2011 |
Adresa: |
76001, 25799541, Zlín, Mladcová, Stráně, 501 |
|
Ing. Tomáš Novosad
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
jednatel |
08.07.2011 |
Adresa: |
76001, 25799541, Zlín, Mladcová, Stráně, 501 |
|
Ing. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
jednatel |
08.07.2011 |
Adresa: |
76001, 25799533, Zlín, Mladcová, Stráně, 502 |
|
Ing. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
jednatel |
08.07.2011 |
Adresa: |
76001, 25799541, Zlín, Zlín, Mladcová, Stráně, 501, Stráně 501, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Ing. Tomáš Novosad
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
jednatel |
08.07.2011 |
Adresa: |
76001, 25799541, Zlín, Zlín, Mladcová, Stráně, 501, Stráně 501, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Ing. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 12.11.2013
|
jednatel |
08.07.2011 |
Adresa: |
76001, 25799533, Zlín, Zlín, Mladcová, Stráně, 502, Stráně 502, Mladcová, 76001 Zlín |
|
MUDr. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
jednatel |
04.11.2005 |
Adresa: |
76001, 25933876, Zlín, Zlín, Mladcová, Stráně, 506 |
|
MUDr. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 08.07.2011
|
jednatel |
04.11.2005 |
Adresa: |
76001, 25933876, Zlín, Zlín, Mladcová, Stráně, 506, Stráně 506, Mladcová, 76001 Zlín |
|
MUDr. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 04.11.2005
|
jednatel |
12.08.1996 |
Adresa: |
76001, 4249631, Zlín, Zlín, Větrná, 4667 |
|
MUDr. Pavel Novosad
|
Neaktivní
od 04.11.2005
|
jednatel |
12.08.1996 |
Adresa: |
76005, 4249631, Zlín, Zlín, Zlín, Větrná, 4667, Větrná 4667, 76005 Zlín |
|
JUDr. ing. Martin Drábek, CSc.
|
Neaktivní
od 12.08.1996
|
jednatel |
20.06.1995 |
Adresa: |
76601, 4019962, Valašské Klobouky, Cyrilometodějská, 212 |
|
JUDr. ing. Martin Drábek, CSc.
|
Neaktivní
od 12.08.1996
|
jednatel |
20.06.1995 |
Adresa: |
76601, 4019962, Zlín, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky, Cyrilometodějská, 212, Cyrilometodějská 212, 76601 Valašské Klobouky |
|