MARKÉTA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 16.05.2022
|
jednatel |
17.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11219076, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Wilsonova, 213, 17 |
|
MARKÉTA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 16.05.2022
|
jednatel |
17.12.2016 |
Adresa: |
75002, 11219076, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Wilsonova, 213, 17, Wilsonova 213/17, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
MARKÉTA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2016
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
75002, 11220988, Přerov, Přerov I-Město, nábř. Protifašistických bojovníků, 413, 27 |
|
FRANTIŠEK NOVÝ
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19207425, Brno, Trnitá, Křenová, 181, 55 |
|
LENKA TAMÉ
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
61800, 19343558, Brno, Černovice, Kneslova, 310, 14 |
|
MARKÉTA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 17.12.2016
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
75002, 11220988, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, nábř. Protifašistických bojovníků, 413, 27, nábř. Protifašistických bojovníků 413/27, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
FRANTIŠEK NOVÝ
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19207425, Brno-město, Brno, Trnitá, Křenová, 181, 55, Křenová 181/55, Trnitá, 60200 Brno |
|
LENKA TAMÉ
|
Neaktivní
od 22.07.2022
|
jednatel |
10.11.2015 |
Adresa: |
61800, 19343558, Brno-město, Brno, Černovice, Kneslova, 310, 14, Kneslova 310/14, Černovice, 61800 Brno |
|
Lenka Tamé
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
28.05.2009 |
Adresa: |
61800, 19343558, Brno, Černovice, Kneslova, 310/14 |
|
LENKA TAMÉ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
28.05.2009 |
Adresa: |
61800, 19343558, Brno-město, Brno, Černovice, Kneslova, 310, 14, Kneslova 310/14, Černovice, 61800 Brno |
|
Lenka Nová
|
Neaktivní
od 28.05.2009
|
jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
19430710, Brno, Prokopa Velikého, 48 |
|
František Nový
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
19484348, Brno, Svážná, 3 |
|
Markéta Hahnová
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
19508204, Brno, Kunštátská, 25 |
|
Lenka Nová
|
Neaktivní
od 28.05.2009
|
jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
62800, 19430710, Brno-město, Brno, Líšeň, Prokopa Velikého, 1937, 48, Prokopa Velikého 1937/48, Líšeň, 62800 Brno |
|
František Nový
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
63400, 19484348, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 394, 3, Svážná 394/3, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Markéta Hahnová
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
jednatel |
31.05.1995 |
Adresa: |
62100, 19508204, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kunštátská, 1483, 25, Kunštátská 1483/25, Řečkovice, 62100 Brno |
|