MIROSLAV MALÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78804, 7985606, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 65 |
|
PETR MRÁZEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78701, 14267349, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Nemocniční, 983, 21 |
|
MIROSLAV MALÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78804, 7985606, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 65, č.p. 65, 78804 Hrabišín |
|
PETR MRÁZEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78701, 14267349, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Nemocniční, 983, 21, Nemocniční 983/21, 78701 Šumperk |
|
Miroslav Malý
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
21.06.2011 |
Adresa: |
78804, Šumperk, Hrabišín, 65 |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
21.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14267349, Šumperk, Nemocniční, 983/21 |
|
Miroslav Malý
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
21.06.2011 |
Adresa: |
65, Šumperk, Hrabišín, 78804, 78804 Šumperk - Hrabišín 65, Česká republika |
|
PETR MRÁZEK
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
Jednatel |
21.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14267349, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Nemocniční, 983, 21, Nemocniční 983/21, 78701 Šumperk |
|
Miroslav Malý
|
Neaktivní
od 21.06.2011
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
78804, 7984766, Hrabišín, č. 210 |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 21.06.2011
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
78804, 7984766, Hrabišín, č. 210 |
|
Miroslav Malý
|
Neaktivní
od 21.06.2011
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
78804, 7984766, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 210, č.p. 210, 78804 Hrabišín |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 21.06.2011
|
Jednatel |
28.03.2011 |
Adresa: |
78804, 7984766, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 210, č.p. 210, 78804 Hrabišín |
|
Miroslav Malý
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
Jednatel |
07.11.1994 |
Adresa: |
78804, 7984766, Hrabišín, č. 210 |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
Jednatel |
07.11.1994 |
Adresa: |
78804, 7984766, Hrabišín, č. 210 |
|
Miroslav Malý
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
Jednatel |
07.11.1994 |
Adresa: |
78804, 7984766, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 210, č.p. 210, 78804 Hrabišín |
|
Petr Mrázek
|
Neaktivní
od 28.03.2011
|
Jednatel |
07.11.1994 |
Adresa: |
78804, 7984766, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 210, č.p. 210, 78804 Hrabišín |
|