Ing. Jan Zezulka
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
Jednatel |
15.04.2002 |
Adresa: |
70030, 1, Ostrava-Zábřeh, U studia, 1 |
|
Ing. Jan Zezulka
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
Jednatel |
15.04.2002 |
Adresa: |
70030, 3280501, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, U Studia, 2855, 1, U Studia 2855/1, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Petr Duračinský
|
Neaktivní
od 15.04.2002
|
jednatel |
19.10.1998 |
Adresa: |
70500, 100, Ostrava - Hrabůvka, Krestova 5 |
|
Ing. Zdeněk Stříbný
|
Neaktivní
od 15.04.2002
|
jednatel |
19.10.1998 |
Adresa: |
70800, 100, Ostrava - Poruba, Příčná 1106 |
|
ing. Petr Duračinský
|
Neaktivní
od 15.04.2002
|
jednatel |
19.10.1998 |
Adresa: |
70030, 3249981, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1291, 5, Krestova 1291/5, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Stříbný
|
Neaktivní
od 15.04.2002
|
jednatel |
19.10.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Příčná 1106, 70800, Příčná 1106, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Ing. Josef Slánský, CSc.
|
Neaktivní
od 19.10.1998
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
70800, 100, Ostrava - Poruba, Slavíkova 1758 |
|
Ing. Petr Duračinský
|
Neaktivní
od 19.10.1998
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
70500, 100, Ostrava - Hrabůvka, Krestova 5 |
|
Ing. Zdeněk Stříbný
|
Neaktivní
od 19.10.1998
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
70800, 100, Ostrava - Poruba, Příčná 1106 |
|
Ing. Josef Slánský, CSc.
|
Neaktivní
od 19.10.1998
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
70800, 3300854, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1758, 25, Slavíkova 1758/25, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Petr Duračinský
|
Neaktivní
od 19.10.1998
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
70030, 3249981, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1291, 5, Krestova 1291/5, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Zdeněk Stříbný
|
Neaktivní
od 19.10.1998
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Příčná 1106, 70800, Příčná 1106, 70800 Ostrava - Poruba, Česká republika |
|