Andrea Krausová
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
14200, 21892601, Praha 4, Jílovská, 422 |
|
Ing. Milan Roušar
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
25075, 20827709, Káraný, Václavská, 13 |
|
Ing. Pavel Hradec
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
74221, 8459231, Kopřivnice, 17. listopadu, 1229 |
|
Andrea Krausová
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
14200, 21892601, Praha, Lhotka, Jílovská, 422, 37, Jílovská 422/37, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Milan Roušar
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
25075, 20827709, Praha-východ, Káraný, Káraný, Václavská, 13, Václavská 13, 25075 Káraný |
|
Ing. Pavel Hradec
|
Neaktivní
od 30.08.2005
|
jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
74221, 8459231, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, 17. listopadu, 1229, 12, 17. listopadu 1229/12, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. Petr Čoček
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
14300, 21938750, Praha 4, Vazovova, 3219 |
|
Ing. Boris Čajánek
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
46606, 12090565, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavická, 279/16 |
|
Ing. Petr Čoček
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
14300, 21938750, Praha, Modřany, Vazovova, 3219, 13, Vazovova 3219/13, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Boris Čajánek
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
46606, 12090565, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Vrkoslavická, 279, 16, Vrkoslavická 279/16, Vrkoslavice, 46606 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Milan Roušar
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
jednatel |
10.09.1998 |
Adresa: |
25075, 20827709, Káraný, Václavská, 13 |
|
Ing. Milan Roušar
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
jednatel |
10.09.1998 |
Adresa: |
25075, 20827709, Praha-východ, Káraný, Káraný, Václavská, 13, Václavská 13, 25075 Káraný |
|
Ing. Pavel Hradec
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
jednatel |
04.02.1997 |
Adresa: |
4, Český Těšín, Mlýnská, 1882/2B |
|
Ing. Pavel Hradec
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
jednatel |
04.02.1997 |
Adresa: |
1882/2B, Český Těšín, Mlýnská, Mlýnská 1882/2B, Český Těšín, Česká republika |
|
Ing. Jaromír Kičmer
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
3, Praha 4, Klapálková, 3122/20 |
|
Ing. Jaromír Kičmer
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
14900, 21847851, Praha, Chodov, Klapálkova, 3122, 20, Klapálkova 3122/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Martin Fuchs
|
Neaktivní
od 15.05.1995
|
jednatel |
19.05.1994 |
Adresa: |
3, Žimutice, Bzí, 34 |
|
Ing. Martin Fuchs
|
Neaktivní
od 15.05.1995
|
jednatel |
19.05.1994 |
Adresa: |
34, Žimutice, Bzí, Bzí 34, Žimutice, Česká republika |
|
Ing. Josef Horňák
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
jednatel |
21.03.1994 |
Adresa: |
4, Odolena Voda, Dolní náměstí, 3847 |
|
Ing. Josef Horňák
|
Neaktivní
od 04.02.1997
|
jednatel |
21.03.1994 |
Adresa: |
3847, Odolena Voda, Dolní náměstí, Dolní náměstí 3847, Odolena Voda, Česká republika |
|
Ing. Naděžda Staňková
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
100, Havířov-Město, Dlouhá 26 |
|
Ing. Radovan Kouřil
|
Neaktivní
od 19.05.1994
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
100, Ostrava-Bělský les, V. Vlasákové 7 |
|
Ing. Naděžda Staňková
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
73601, 24905089, Karviná, Havířov, Město, Dlouhá třída, 913, 26, Dlouhá třída 913/26, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Radovan Kouřil
|
Neaktivní
od 19.05.1994
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
70030, 3282210, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Vlasty Vlasákové, 937, 7, Vlasty Vlasákové 937/7, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|