Ing. MARTIN HYNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2019 |
Adresa: |
70200, 3196186, Ostrava, Moravská Ostrava, Budečská, 2686, 11 |
|
Ing. MARTIN HYNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2019 |
Adresa: |
70200, 3196186, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Budečská, 2686, 11, Budečská 2686/11, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
MARTIN HYNEK
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
70200, 3196186, Ostrava, Moravská Ostrava, Budečská, 2686, 11 |
|
MARTIN HYNEK
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
70200, 3196186, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Budečská, 2686, 11, Budečská 2686/11, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Martin Hynek
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
70200, 3194990, Ostrava, Moravská Ostrava, Ženíškova, 2563/7 |
|
Ing. Martin Hynek
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
30.09.2009 |
Adresa: |
70200, 3194990, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Ženíškova, 2563, 7, Ženíškova 2563/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ing. Martin Hynek
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
jednatel |
02.02.1995 |
Adresa: |
Ostrava 1, Ženíškova 7 |
|
Ing. Martin Hynek
|
Neaktivní
od 30.09.2009
|
jednatel |
02.02.1995 |
Adresa: |
70200, 3194990, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Ženíškova, 2563, 7, Ženíškova 2563/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Petr Cuber
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
29.12.1993 |
Adresa: |
74221, 8459100, Kopřivnice, 17. listopadu, 1216 |
|
Ing. Stanislav Hrstka
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
29.12.1993 |
Adresa: |
74266, 8325057, Štramberk, Hornychovice, 789 |
|
Ing. Martin Hynek
|
Neaktivní
od 02.02.1995
|
jednatel |
29.12.1993 |
Adresa: |
74221, 8459967, Kopřivnice, Francouzská, 1304/1 |
|
Ing. Petr Cuber
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
29.12.1993 |
Adresa: |
74221, 8459100, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, 17. listopadu, 1216, 1, 17. listopadu 1216/1, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. Stanislav Hrstka
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
jednatel |
29.12.1993 |
Adresa: |
74266, 8325057, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Hornychovice, 789, Hornychovice 789, 74266 Štramberk |
|
Ing. Martin Hynek
|
Neaktivní
od 02.02.1995
|
jednatel |
29.12.1993 |
Adresa: |
74221, 8459967, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Francouzská, 1304, 1, Francouzská 1304/1, 74221 Kopřivnice |
|