Ing. TOMÁŠ ŠČUREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
71000, 3218333, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1773, 2 |
|
Ing. TOMÁŠ ŠČUREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2019 |
Adresa: |
71000, 3218333, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1773, 2, Na Rakovci 1773/2, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ ŠČUREK
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
17.10.2014 |
Adresa: |
71000, 3218333, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1773, 2 |
|
Ing. TOMÁŠ ŠČUREK
|
Neaktivní
od 29.11.2019
|
jednatel |
17.10.2014 |
Adresa: |
71000, 3218333, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1773, 2, Na Rakovci 1773/2, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Ščurek
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
30.06.2004 |
Adresa: |
3218333, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1773/2 |
|
Ing. TOMÁŠ ŠČUREK
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
jednatel |
30.06.2004 |
Adresa: |
71000, 3218333, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Rakovci, 1773, 2, Na Rakovci 1773/2, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Milan Sasyn
|
Neaktivní
od 01.11.2001
|
jednatel |
20.07.1999 |
Adresa: |
20519389, Řepiště, Mírová, 158 |
|
Ing. Tomáš Ščurek
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
jednatel |
20.07.1999 |
Adresa: |
3207650, Slezská Ostrava, Bohumínská, 442/51 |
|
Ing. Milan Sasyn
|
Neaktivní
od 01.11.2001
|
jednatel |
20.07.1999 |
Adresa: |
73932, 20519389, Frýdek-Místek, Řepiště, Řepiště, Mírová, 158, Mírová 158, 73932 Řepiště |
|
Ing. Tomáš Ščurek
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
jednatel |
20.07.1999 |
Adresa: |
71000, 3207650, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Bohumínská, 442, 51, Bohumínská 442/51, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Pavel Jureček
|
Neaktivní
od 11.02.1994
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava-Bělský les, B. Václvka 9 |
|
Ing. Pavel Jureček
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava-Bělský les, B. Václavka 9 |
|
Jan Mikulík
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Havířov-město, Alšova 1 |
|
Ing. Milan Sasyn
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
20519389, Řepiště, 158 |
|
Roman Jedlička
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava 4, Žilinská 1305 |
|
Ing. Pavel Jureček
|
Neaktivní
od 11.02.1994
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava-Bělský les, B. Václvka 9, B. Václvka 9, Ostrava-Bělský les, Česká republika |
|
Ing. Pavel Jureček
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
70030, 3282481, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Bedřicha Václavka, 981, 9, Bedřicha Václavka 981/9, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Jan Mikulík
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
73601, 24897833, Karviná, Havířov, Město, Alšova, 182, 1, Alšova 182/1, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Milan Sasyn
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
73932, 20519389, Frýdek-Místek, Řepiště, Řepiště, Mírová, 158, Mírová 158, 73932 Řepiště |
|
Roman Jedlička
|
Neaktivní
od 20.07.1999
|
jednatel |
11.02.1994 |
Adresa: |
Ostrava 4, Žilinská 1305, Žilinská 1305, Ostrava 4, Česká republika |
|