Mgr. JAN BALUŠEK
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4357558, Opava, Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky, 40 |
|
Mgr. JAN BALUŠEK
|
Neaktivní
od 30.09.2020
|
jednatel |
08.08.2015 |
Adresa: |
74787, 4357558, Opava, Budišov nad Budišovkou, Staré Oldřůvky, 40, Staré Oldřůvky 40, 74787 Budišov nad Budišovkou |
|
Mgr. Jan Balušek
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
79313, 20407149, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 248 |
|
Mgr. Jan Balušek
|
Neaktivní
od 08.08.2015
|
jednatel |
15.08.2008 |
Adresa: |
79312, 20407149, Bruntál, Svobodné Heřmanice, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 248, Sokolovská 248, 79312 Svobodné Heřmanice |
|
Jan Balušek
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
Jednatel |
31.08.2007 |
Adresa: |
79313, 20405405, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 7 |
|
Jan Balušek
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
Jednatel |
31.08.2007 |
Adresa: |
79312, 20405405, Bruntál, Svobodné Heřmanice, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 7, Sokolovská 7, 79312 Svobodné Heřmanice |
|
Jan Balušek
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Jednatel |
02.10.2002 |
Adresa: |
79313, 20407149, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, č.p. 248 |
|
Ing. Richard Balušek
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
Jednatel |
02.10.2002 |
Adresa: |
79313, 20405413, Bruntál, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, č.p. 9 |
|
Jan Balušek
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
Jednatel |
02.10.2002 |
Adresa: |
79312, 20407149, Bruntál, Svobodné Heřmanice, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 248, Sokolovská 248, 79312 Svobodné Heřmanice |
|
Ing. Richard Balušek
|
Neaktivní
od 15.08.2008
|
Jednatel |
02.10.2002 |
Adresa: |
79312, 20405413, Bruntál, Svobodné Heřmanice, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 9, Sokolovská 9, 79312 Svobodné Heřmanice |
|
Mgr. Jan Balušek
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
79313, 20407149, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, čp.248 |
|
Mgr. Jan Balušek
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
79312, 20407149, Bruntál, Svobodné Heřmanice, Svobodné Heřmanice, Sokolovská, 248, Sokolovská 248, 79312 Svobodné Heřmanice |
|
Petr Czasch
|
Neaktivní
od 29.07.1998
|
jednatel |
03.05.1994 |
Adresa: |
2827514, Bruntál, Havlíčkova, 2 |
|
JUDr. Milan Schwarz
|
Neaktivní
od 21.12.2000
|
jednatel |
03.05.1994 |
Adresa: |
2832526, Bruntál, Uhlířská, 5 |
|
Petr Czasch
|
Neaktivní
od 29.07.1998
|
jednatel |
03.05.1994 |
Adresa: |
79201, 2827514, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Havlíčkova, 801, 2, Havlíčkova 801/2, 79201 Bruntál |
|
JUDr. Milan Schwarz
|
Neaktivní
od 21.12.2000
|
jednatel |
03.05.1994 |
Adresa: |
79201, 2832526, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Uhlířská, 1351, 5, Uhlířská 1351/5, 79201 Bruntál |
|