Ing. MARTIN PAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2023 |
Adresa: |
78401, 83257179, Olomouc, Litovel, Litovel, Rybníček, 1421, 7, Rybníček 1421/7, 78401 Litovel |
|
JOZEF PAVLIK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.03.2023 |
Adresa: |
78401, 20642261, Olomouc, Litovel, Litovel, Zahradní, 612, 37, Zahradní 612/37, 78401 Litovel |
|
ROMAN PAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.03.2018 |
Adresa: |
78401, 20645007, Olomouc, Litovel, Litovel, Šargounská, 915, 19 |
|
Jozef Pavlík
|
Aktivní
|
jednatel |
18.01.1994 |
Adresa: |
78401, 20642261, Litovel, Zahradní, 612 |
|
ROMAN PAVLÍK
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
jednatel |
31.03.2018 |
Adresa: |
78401, 20645007, Olomouc, Litovel, Litovel, Šargounská, 915, 19, Šargounská 915/19, 78401 Litovel |
|
Roman Pavlík
|
Neaktivní
od 31.03.2018
|
jednatel |
13.12.2007 |
Adresa: |
78401, 20645007, Litovel, Šargounská, 915/19 |
|
ROMAN PAVLÍK
|
Neaktivní
od 31.03.2018
|
jednatel |
13.12.2007 |
Adresa: |
78401, 20645007, Olomouc, Litovel, Litovel, Šargounská, 915, 19, Šargounská 915/19, 78401 Litovel |
|
Vladimír Poštulka
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
30.07.1996 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, K lukám č.p., 649 |
|
Roman Pavlík
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
jednatel |
30.07.1996 |
Adresa: |
Olomouc, Litovel, Zahradní č.p., 612 |
|
Vladimír Poštulka
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
30.07.1996 |
Adresa: |
649, Praha 4, Praha 4, K lukám č.p., K lukám č.p. 649, Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|
Roman Pavlík
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
jednatel |
30.07.1996 |
Adresa: |
78401, 20642261, Olomouc, Litovel, Litovel, Zahradní, 612, 37, Zahradní 612/37, 78401 Litovel |
|
Viktor Müller
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
78401, 20639210, Litovel, Červenská, 295 |
|
Viktor Müller
|
Neaktivní
od 13.11.1997
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
78401, 20639210, Olomouc, Litovel, Litovel, Červenská, 295, 6, Červenská 295/6, 78401 Litovel |
|
Ing. Pavel Holuša
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
jednatel |
18.01.1994 |
Adresa: |
74706, Opava 6, 17. listopadu 7 |
|
Ing. Pavel Holuša
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
jednatel |
18.01.1994 |
Adresa: |
74706, 4501241, Opava, Opava, Kylešovice, 17. listopadu, 899, 7, 17. listopadu 899/7, Kylešovice, 74706 Opava |
|
JOZEF PAVLÍK
|
Neaktivní
od 07.03.2023
|
jednatel |
18.01.1994 |
Adresa: |
78401, 20642261, Olomouc, Litovel, Litovel, Zahradní, 612, 37, Zahradní 612/37, 78401 Litovel |
|