Ing. Milan Čvanda
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
73801, 20443811, Frýdek-Místek, Slezská, 2889 |
|
Ing. Kamil Holenda
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
73944, 20417161, Brušperk, Hřbitovní, 1012 |
|
Ing. Milan Čvanda
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
73801, 20443811, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Slezská, 2889, Slezská 2889, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Kamil Holenda
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
jednatel |
04.05.2009 |
Adresa: |
73944, 20417161, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Hřbitovní, 1012, Hřbitovní 1012, 73944 Brušperk |
|
Ing. Ladislav Hruška
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
jednatel |
13.08.2007 |
Adresa: |
40001, 17833876, Ústí nad Labem, Růžový palouček, 1950/14 |
|
Ing. Ladislav Hruška
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
jednatel |
13.08.2007 |
Adresa: |
40001, 17833876, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Růžový palouček, 1950, 14, Růžový palouček 1950/14, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
ing. Luděk Vícha
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
jednatel |
23.09.2005 |
Adresa: |
72400, 25379593, Ostrava, Stará Bělá, Korandova, 1149/8 |
|
ing. Luděk Vícha
|
Neaktivní
od 04.05.2009
|
jednatel |
23.09.2005 |
Adresa: |
72400, 25379593, Ostrava-město, Ostrava, Stará Bělá, Korandova, 1149, 8, Korandova 1149/8, Stará Bělá, 72400 Ostrava |
|
ing. Luděk Vícha
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
1, Ostrava - Hrabůvka, Dr. Martínka, 47 |
|
ing. Antonín Chamrád
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
3, Frýdek - Místek, Pode břehy, 406 |
|
ing. Luděk Vícha
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
70030, 3248755, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Dr. Martínka, 1168, 47, Dr. Martínka 1168/47, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
ing. Antonín Chamrád
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
406, Frýdek - Místek, Pode břehy, Pode břehy 406, Frýdek - Místek, Česká republika |
|