Ing. Jaroslav Doležal
|
Neaktivní
od 04.09.2003
|
předseda představenstva |
20.02.1996 |
Adresa: |
24284246, Vsetín, Valašské Meziříčí, Štěpánov, 1118 |
|
Zdeněk Kašlík
|
Neaktivní
od 04.09.2003
|
člen představenstva |
20.02.1996 |
Adresa: |
3, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, ul. 5. května, 1525 |
|
Ing. Michal Krč
|
Neaktivní
od 19.05.2006
|
člen představenstva |
20.02.1996 |
Adresa: |
100, Ostrava-Poruba, Z. Štěpánka 1777 |
|
Ing. Jaroslav Doležal
|
Neaktivní
od 04.09.2003
|
předseda představenstva |
20.02.1996 |
Adresa: |
75701, 24284246, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Štěpánov, 1118, Štěpánov 1118, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Zdeněk Kašlík
|
Neaktivní
od 04.09.2003
|
člen představenstva |
20.02.1996 |
Adresa: |
75661, 17214238, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1525, 5. května 1525, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Michal Krč
|
Neaktivní
od 19.05.2006
|
člen představenstva |
20.02.1996 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Z. Štěpánka 1777, Z. Štěpánka 1777, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
ing. Miran Černý
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
člen představenstva |
01.06.1995 |
Adresa: |
22657274, Praha 10, Krymská, 259/11 |
|
ing. Miran Černý
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
člen představenstva |
01.06.1995 |
Adresa: |
10100, 22657274, Praha, Vršovice, Krymská, 259, 11, Krymská 259/11, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Vladimír Moškoř
|
Neaktivní
od 01.06.1995
|
člen představenstva |
08.02.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava-Svinov, Rošického 1069 |
|
Ing. Jaroslav Nejedlík
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
člen představenstva |
08.02.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava-Výškovice, Staňkova 23 |
|
Ing. Michal Krč, CSc.
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
Předseda představenstva |
08.02.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava-Poruba, Z. Štěpánka 1777 |
|
Ing. Vladimír Moškoř
|
Neaktivní
od 01.06.1995
|
člen představenstva |
08.02.1995 |
Adresa: |
72100, 3394115, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Evžena Rošického, 1069, 17, Evžena Rošického 1069/17, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Nejedlík
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
člen představenstva |
08.02.1995 |
Adresa: |
70030, 3254801, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Staňkova, 222, 23, Staňkova 222/23, Výškovice, 70030 Ostrava |
|
Ing. Michal Krč, CSc.
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
Předseda představenstva |
08.02.1995 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Z. Štěpánka 1777, Z. Štěpánka 1777, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|