Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
05.05.2021 |
Adresa: |
74725, 81637993, Opava, Rohov, Rohov, Horní, 187 |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
74601, 4515129, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1357, 18 |
|
PETR HADAMČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74601, 25641611, Opava, Jaktař, Tulipánová, 610, 11 |
|
ALEŠ BITTNER
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74781, 4294793, Otice, Otice, K Rybníčkům, 15 |
|
Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
místopředseda představenstva |
05.05.2021 |
Adresa: |
74725, 81637993, Opava, Rohov, Rohov, Horní, 187, Horní 187, 74725 Rohov |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
předseda představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
74601, 4515129, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 1357, 18, Boženy Němcové 1357/18, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
místopředseda představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
74725, 4388925, Rohov, Rohov, Slezská, 58 |
|
Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
místopředseda představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
74725, 4388925, Opava, Rohov, Rohov, Slezská, 58, Slezská 58, 74725 Rohov |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
místopředseda představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74725, 4388925, Rohov, Rohov, Slezská, 58 |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
předseda představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74728, 4256051, Služovice, Služovice, 180 |
|
PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
místopředseda představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74725, 4388925, Opava, Rohov, Rohov, Slezská, 58, Slezská 58, 74725 Rohov |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
předseda představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74728, 4256051, Opava, Služovice, Služovice, 180, č.p. 180, 74728 Služovice |
|
ALEŠ BITTNER
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74781, 4294793, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 15, K Rybníčkům 15, 74781 Otice |
|
PETR HADAMČÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
člen představenstva |
02.01.2014 |
Adresa: |
74601, 25641611, Opava, Opava, Jaktař, Tulipánová, 610, 11, Tulipánová 610/11, Jaktař, 74601 Opava |
|
Josef Ševčík
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
předseda představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74728, 4256051, Služovice, 180 |
|
Ing. Petr Ševčík
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
místopředseda představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74725, 4388925, Rohov, Slezská, 58 |
|
PETR HADAMČÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
člen představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74601, 25641611, Opava, Jaktař, Tulipánová, 610, 11 |
|
Ing. Aleš Bittner
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
člen představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74781, 4294793, Otice, K Rybníčkům, 15 |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
předseda představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74728, 4256051, Opava, Služovice, Služovice, 180, č.p. 180, 74728 Služovice |
|
Ing. ALEŠ BITTNER
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
člen představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74781, 4294793, Opava, Otice, Otice, K Rybníčkům, 15, K Rybníčkům 15, 74781 Otice |
|
Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
místopředseda představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74725, 4388925, Opava, Rohov, Rohov, Slezská, 58, Slezská 58, 74725 Rohov |
|
PETR HADAMČÍK
|
Neaktivní
od 02.01.2014
|
člen představenstva |
18.11.2011 |
Adresa: |
74601, 25641611, Opava, Opava, Jaktař, Tulipánová, 610, 11, Tulipánová 610/11, Jaktař, 74601 Opava |
|
Josef Ševčík
|
Neaktivní
od 18.11.2011
|
předseda představenstva |
27.01.2010 |
Adresa: |
74728, 4256051, Služovice, 180 |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 18.11.2011
|
předseda představenstva |
27.01.2010 |
Adresa: |
74728, 4256051, Opava, Služovice, Služovice, 180, č.p. 180, 74728 Služovice |
|
Jiří Valík
|
Neaktivní
od 18.11.2011
|
místopředseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
Opava 5, Hlučínská, 41 |
|
Jiří Valík
|
Neaktivní
od 18.11.2011
|
místopředseda představenstva |
23.10.2004 |
Adresa: |
41, Opava 5, Hlučínská, Hlučínská 41, Opava 5, Česká republika |
|
Petr Suchánek
|
Neaktivní
od 07.11.2009
|
předseda představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
Opava 5, Za humny, 11 |
|
Petr Suchánek
|
Neaktivní
od 07.11.2009
|
předseda představenstva |
27.03.2004 |
Adresa: |
74705, 4487079, Opava, Opava, Kateřinky, Za Humny, 1051, 11, Za Humny 1051/11, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Petr Suchánek
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
předseda představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
Opava 5, Za humny, 11 |
|
Jiří Valík
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
Opava 5, Hlučínská, 41 |
|
Josef Ševčík
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
člen představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
4256051, Služovice, 180 |
|
ing. Karel Honzek
|
Neaktivní
od 18.11.2011
|
člen představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
4516893, Opava, Stratilova, 28 |
|
Petr Suchánek
|
Neaktivní
od 27.03.2004
|
předseda představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
74705, 4487079, Opava, Opava, Kateřinky, Za Humny, 1051, 11, Za Humny 1051/11, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Jiří Valík
|
Neaktivní
od 23.10.2004
|
člen představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
41, Opava 5, Hlučínská, Hlučínská 41, Opava 5, Česká republika |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 27.01.2010
|
člen představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
74728, 4256051, Opava, Služovice, Služovice, 180, č.p. 180, 74728 Služovice |
|
ing. Karel Honzek
|
Neaktivní
od 18.11.2011
|
člen představenstva |
21.08.2002 |
Adresa: |
74601, 4516893, Opava, Opava, Předměstí, Stratilova, 1553, 28, Stratilova 1553/28, Předměstí, 74601 Opava |
|
ing. Karel Honzek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
předseda představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
4516893, Opava, Stratilova, 28 |
|
Arnošt Berek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
místopředseda představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
4255046, Služovice, 79 |
|
Ing. Marie Pečová
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
člen představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
Opava 6, Ruská 43 |
|
Petr Suchánek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
člen představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
Opava 5, Za humny 11 |
|
Josef Ševčík
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
člen představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
4256051, Služovice, 180 |
|
ing. Karel Honzek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
předseda představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
74601, 4516893, Opava, Opava, Předměstí, Stratilova, 1553, 28, Stratilova 1553/28, Předměstí, 74601 Opava |
|
Arnošt Berek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
místopředseda představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
74728, 4255046, Opava, Služovice, Služovice, 79, č.p. 79, 74728 Služovice |
|
Ing. Marie Pečová
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
člen představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
74706, 4497406, Opava, Opava, Kylešovice, Ruská, 443, 43, Ruská 443/43, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Petr Suchánek
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
člen představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
74705, 4487079, Opava, Opava, Kateřinky, Za Humny, 1051, 11, Za Humny 1051/11, Kateřinky, 74705 Opava |
|
JOSEF ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 21.08.2002
|
člen představenstva |
01.04.1995 |
Adresa: |
74728, 4256051, Opava, Služovice, Služovice, 180, č.p. 180, 74728 Služovice |
|