JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 19.04.2022
|
předseda představenstva |
24.12.2020 |
Adresa: |
73601, 42174287, Karviná, Havířov, Šumbark, Osadnická, 1253, 6a |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 19.04.2022
|
předseda představenstva |
24.12.2020 |
Adresa: |
73601, 42174287, Karviná, Havířov, Šumbark, Osadnická, 1253, 6a, Osadnická 1253/6a, Šumbark, 73601 Havířov |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
předseda představenstva |
25.05.2017 |
Adresa: |
73601, 42174287, Karviná, Havířov, Šumbark, Osadnická, 1253, 6a |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
předseda představenstva |
25.05.2017 |
Adresa: |
73601, 42174287, Karviná, Havířov, Šumbark, Osadnická, 1253, 6a, Osadnická 1253/6a, Šumbark, 73601 Havířov |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
předseda představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32 |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
předseda představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Jozef Čečotka
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
předseda představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989/32 |
|
Bc. Emílie Čečotková
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
místopředseda představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989/32 |
|
Miroslav Čečotka
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
člen představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
73601, 24875937, Havířov, Šumbark, Jarošova, 852/31a |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
předseda představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Bc. Emílie Čečotková
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
místopředseda představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Miroslav Čečotka
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
člen představenstva |
29.06.2009 |
Adresa: |
73601, 24875937, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 852, 31a, Jarošova 852/31a, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Jozef Čečotka
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
předseda představenstva |
31.05.2005 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 32/989 |
|
Bc. Emílie Čečotková
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
místopředseda představenstva |
31.05.2005 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 32/989 |
|
Miroslav Čečotka
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
člen představenstva |
31.05.2005 |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
předseda představenstva |
31.05.2005 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Bc. Emílie Čečotková
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
místopředseda představenstva |
31.05.2005 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Jozef Čečotka
|
Neaktivní
od 31.05.2005
|
předseda představenstva |
13.06.2003 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 32/989 |
|
Bc. Emílie Čečotková
|
Neaktivní
od 31.05.2005
|
místopředseda představenstva |
13.06.2003 |
Adresa: |
73601, 24877107, Havířov, Šumbark, Jarošova, 32/989 |
|
JOZEF ČEČOTKA
|
Neaktivní
od 31.05.2005
|
předseda představenstva |
13.06.2003 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Bc. Emílie Čečotková
|
Neaktivní
od 31.05.2005
|
místopředseda představenstva |
13.06.2003 |
Adresa: |
73601, 24877107, Karviná, Havířov, Šumbark, Jarošova, 989, 32, Jarošova 989/32, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Emílie Vodrážková
|
Neaktivní
od 13.06.2003
|
místopředseda představenstva |
01.12.2000 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, ul. Heleny Malířové, 1154/6 |
|
Miroslav Čečotka
|
Neaktivní
od 31.05.2005
|
člen představenstva |
01.12.2000 |
|
Emílie Vodrážková
|
Neaktivní
od 13.06.2003
|
místopředseda představenstva |
01.12.2000 |
Adresa: |
73601, 24878707, Karviná, Havířov, Šumbark, Heleny Malířové, 1154, 6, Heleny Malířové 1154/6, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Miroslav Čečotka
|
Neaktivní
od 31.05.2005
|
člen představenstva |
01.12.2000 |
Adresa: |
č.p. 619, Olešná, Olešná č.p. 619, Česká republika |
|
Emílie Vodrážková
|
Neaktivní
od 01.12.2000
|
místopředseda představenstva |
03.12.1997 |
Adresa: |
Karviná 6 - Nové Město, G. Morcinka, 1308 |
|
Emílie Vodrážková
|
Neaktivní
od 01.12.2000
|
místopředseda představenstva |
03.12.1997 |
Adresa: |
1308, Karviná 6 - Nové Město, G. Morcinka, G. Morcinka 1308, Karviná 6 - Nové Město, Česká republika |
|
Ing. Vladimír Pavelek
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
místopředseda představenstva |
10.03.1997 |
Adresa: |
18168892, Petřvald, Sokolská, 975 |
|
ing. Soňa Milátová
|
Neaktivní
od 01.12.2000
|
člen představenstva |
10.03.1997 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, Petřvaldská, 69/352 |
|
Ing. Vladimír Pavelek
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
místopředseda představenstva |
10.03.1997 |
Adresa: |
73541, 18168892, Karviná, Petřvald, Petřvald, Sokolská, 975, Sokolská 975, 73541 Petřvald |
|
ing. Soňa Milátová
|
Neaktivní
od 01.12.2000
|
člen představenstva |
10.03.1997 |
Adresa: |
73601, 24871460, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 352, 69, Petřvaldská 352/69, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Karel Adamčík
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
člen představenstva |
26.07.1996 |
Adresa: |
Havířov - Podlesí, Kosmonautů, 25 |
|
ing. Soňa Milátová
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
místopředseda představenstva |
26.07.1996 |
Adresa: |
Havířov - Šumbark, Petřvaldská, 69/352 |
|
Karel Adamčík
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
člen představenstva |
26.07.1996 |
Adresa: |
73601, 24854697, Karviná, Havířov, Podlesí, Kosmonautů, 1223, 25, Kosmonautů 1223/25, Podlesí, 73601 Havířov |
|
ing. Soňa Milátová
|
Neaktivní
od 10.03.1997
|
místopředseda představenstva |
26.07.1996 |
Adresa: |
73601, 24871460, Karviná, Havířov, Šumbark, Petřvaldská, 352, 69, Petřvaldská 352/69, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Kristina Rašková
|
Neaktivní
od 26.07.1996
|
místopředseda představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
Havířov - Podlesí, Kubelíkova, 8 |
|
Ing. Kateřina Galuszková
|
Neaktivní
od 26.07.1996
|
člen představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
18132138, Albrechtice, Životická, 250 |
|
Jozef Čečotka
|
Neaktivní
od 13.06.2003
|
předseda představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
Kysucké Nové Mesto, M. Slovenské, 988 |
|
Kristina Rašková
|
Neaktivní
od 26.07.1996
|
místopředseda představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
73601, 24855588, Karviná, Havířov, Podlesí, Kubelíkova, 1315, 8, Kubelíkova 1315/8, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. Kateřina Galuszková
|
Neaktivní
od 26.07.1996
|
člen představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
73543, 18132138, Karviná, Albrechtice, Albrechtice, Životická, 250, Životická 250, 73543 Albrechtice |
|
Jozef Čečotka
|
Neaktivní
od 13.06.2003
|
předseda představenstva |
27.02.1996 |
Adresa: |
988, Kysucké Nové Mesto, M. Slovenské, M. Slovenské 988, Kysucké Nové Mesto, Slovensko |
|
Kristina Rašková
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
předseda představenstva |
28.04.1995 |
Adresa: |
Havířov - Podlesí, Kubelíkova 8 |
|
JUDr. Ilona Křížková
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
místopředseda představenstva |
28.04.1995 |
Adresa: |
Ostrava 1, Karolínská 1 |
|
Mgr. Gabriela Nejedlíková
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
28.04.1995 |
Adresa: |
4618726, Hlučín, Hornická, 23 |
|
Kristina Rašková
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
předseda představenstva |
28.04.1995 |
Adresa: |
73601, 24855588, Karviná, Havířov, Podlesí, Kubelíkova, 1315, 8, Kubelíkova 1315/8, Podlesí, 73601 Havířov |
|
JUDr. Ilona Křížková
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
místopředseda představenstva |
28.04.1995 |
Adresa: |
70200, 3199509, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Karolínská, 3021, 1, Karolínská 3021/1, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Mgr. Gabriela Nejedlíková
|
Neaktivní
od 27.02.1996
|
člen představenstva |
28.04.1995 |
Adresa: |
74801, 4618726, Opava, Hlučín, Hlučín, Hornická, 1198, 23, Hornická 1198/23, 74801 Hlučín |
|