Jiří Dvořák
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
78701, 14284511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Pod Senovou, 2752, 48a |
|
Jiří Dvořák
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
78701, 14284511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Pod Senovou, 2752, 48a, Pod Senovou 2752/48a, 78701 Šumperk |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
13.06.2012 |
Adresa: |
78701, 14284511, Šumperk, Pod Senovou, 2752, 48a |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
13.06.2012 |
Adresa: |
78701, 14284511, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Pod Senovou, 2752, 48a, Pod Senovou 2752/48a, 78701 Šumperk |
|
ing. Jan Filák
|
Neaktivní
od 09.02.1995
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
10408533, Holešov, Komenského, 958 |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 13.06.2012
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
5860628, Rapotín, Na soutoku, 609 |
|
ing. Jan Filák
|
Neaktivní
od 09.02.1995
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
76901, 10408533, Kroměříž, Holešov, Holešov, Komenského, 958, 32, Komenského 958/32, 76901 Holešov |
|
Jiří Dvořák
|
Neaktivní
od 13.06.2012
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
78814, 5860628, Šumperk, Rapotín, Rapotín, Na Soutoku, 609, Na Soutoku 609, 78814 Rapotín |
|