Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Lesy města Český Krumlov s.r.o. |
ICO: | 60826355 |
Registrovaná adresa: | 38101, 25410369, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, 1, Domoradice 1, 38101 Český Krumlov |
Začleněno na: | 27.01.1994 |
Předmět podnikání: |
výkon práva myslivosti v honitbě města Český Krumlov
zemědělství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Město Český Krumlov 00245836 | Aktivní | 07.08.2013 | |
|
|||
Město Český Krumlov 00245836 | Aktivní | 07.08.2013 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MICHAL FICEK | Aktivní | Jednatel | 02.06.2023 |
|
|||
Ing. ZDENĚK ZAJÍČEK | Aktivní | Jednatel | 02.05.2023 |
|
|||
Ing. MIROSLAV ŠTOLL | Aktivní | Jednatel | 13.10.2016 |
|
|||
Ing. MIROSLAV ŠTOLL | Neaktivní od 02.05.2023 | Jednatel | 13.10.2016 |
|
|||
Ing. MIROSLAV ŠTOLL | Neaktivní od 13.10.2016 | Jednatel | 10.07.2015 |
|
|||
Ing. MIROSLAV ŠTOLL | Neaktivní od 13.10.2016 | Jednatel | 10.07.2015 |
|
|||
Ing. BEDŘICH NAVRÁTIL | Neaktivní od 10.07.2015 | jednatel | 08.08.2013 |
|
|||
Ing. BEDŘICH NAVRÁTIL | Neaktivní od 10.07.2015 | jednatel | 08.08.2013 |
|
|||
Ing. Bedřich Navrátil | Neaktivní od 08.08.2013 | jednatel | 16.03.2010 |
|
|||
Ing. BEDŘICH NAVRÁTIL | Neaktivní od 08.08.2013 | jednatel | 16.03.2010 |
|
|||
ing. Bedřich Navrátil | Neaktivní od 16.03.2010 | jednatel | 07.04.2008 |
|
|||
ing. Bedřich Navrátil | Neaktivní od 16.03.2010 | jednatel | 07.04.2008 |
|
|||
ing. Bedřich Navrátil | Neaktivní od 07.04.2008 | jednatel | 27.01.1994 |
|
|||
ing. Bedřich Navrátil | Neaktivní od 07.04.2008 | jednatel | 27.01.1994 |
|
Registrační číslo Lesy města Český Krumlov s.r.o. je 60826355.
Registrační adresa Lesy města Český Krumlov s.r.o. je 38101, 25410369, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, 1, Domoradice 1, 38101 Český Krumlov.
Lesy města Český Krumlov s.r.o. byla založena 27.01.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Město Český Krumlov, Město Český Krumlov.