JAN SLAVÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2020 |
Adresa: |
39301, 20148178, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Žižkova, 1917 |
|
TOMÁŠ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2020 |
Adresa: |
39301, 20136382, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Husova, 794 |
|
JAN SLAVÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2020 |
Adresa: |
39301, 20148178, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Žižkova, 1917, Žižkova 1917, 39301 Pelhřimov |
|
TOMÁŠ DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2020 |
Adresa: |
39301, 20136382, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Husova, 794, Husova 794, 39301 Pelhřimov |
|
LIBOR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
39301, 20136382, Pelhřimov, Pelhřimov, Husova, 794 |
|
LIBOR DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
39301, 20136382, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Husova, 794, Husova 794, 39301 Pelhřimov |
|
JOSEF SLAVÍK
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
39301, 8867704, Nová Cerekev, Proseč-Obořiště, 55 |
|
JOSEF SLAVÍK
|
Neaktivní
od 05.02.2020
|
jednatel |
25.06.2014 |
Adresa: |
39301, 8867704, Pelhřimov, Nová Cerekev, Proseč-Obořiště, 55, Proseč-Obořiště 55, 39301 Nová Cerekev |
|
Jaroslav Lněnička
|
Neaktivní
od 12.09.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20134274, Pelhřimov, Říčanského, 617 |
|
Jan Slavíček
|
Neaktivní
od 09.11.2009
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20148178, Pelhřimov, Žižkova, 1917 |
|
Josef Slavík
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20147856, Pelhřimov, Táborská, 1875 |
|
Libor Dvořák
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
31301, 20136382, Pelhřimov, Husova, 794 |
|
Jaroslav Lněnička
|
Neaktivní
od 12.09.1997
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20134274, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Říčanského, 617, Říčanského 617, 39301 Pelhřimov |
|
JAN SLAVÍČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2009
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20148178, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Žižkova, 1917, Žižkova 1917, 39301 Pelhřimov |
|
LIBOR DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20136382, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Husova, 794, Husova 794, 39301 Pelhřimov |
|
Josef Slavík
|
Neaktivní
od 25.06.2014
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
39301, 20147856, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Táborská, 1875, Táborská 1875, 39301 Pelhřimov |
|