SLAVEN JANIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
37007, 27615405, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, V Zahrádkách, 2094, 43 |
|
SLAVEN JANIĆ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
37007, 27615405, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, V Zahrádkách, 2094, 43, V Zahrádkách 2094/43, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
Slaven Janič
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
37007, 27615405, České Budějovice, V Zahrádkách, 2094/43 |
|
Slaven Janič
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
14.04.2009 |
Adresa: |
37007, 27615405, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, V Zahrádkách, 2094, 43, V Zahrádkách 2094/43, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice |
|
Slaven Janič
|
Neaktivní
od 14.04.2009
|
jednatel |
09.11.2000 |
Adresa: |
37011, 23352621, České Budějovice, České Budějovice, Vodňanská, 15 |
|
Slaven Janič
|
Neaktivní
od 14.04.2009
|
jednatel |
09.11.2000 |
Adresa: |
37011, 23352621, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Vodňanská, 1038, 15, Vodňanská 1038/15, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Slaven Janič
|
Neaktivní
od 09.11.2000
|
jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
37005, 23353562, České Budějovice, České Budějovice, Netolická, 6 |
|
Slaven Janič
|
Neaktivní
od 09.11.2000
|
jednatel |
27.03.1998 |
Adresa: |
37005, 23353562, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Netolická, 1146, 6, Netolická 1146/6, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Pavel Brunclík
|
Neaktivní
od 27.03.1998
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
23353279, České Budějovice, Bezdrevská, 33 |
|
Pavel Brunclík
|
Neaktivní
od 27.03.1998
|
jednatel |
17.10.1995 |
Adresa: |
37011, 23353279, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Bezdrevská, 1114, 33, Bezdrevská 1114/33, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
František Maroušek
|
Neaktivní
od 17.10.1995
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
23352337, České Budějovice, Fr. Ondříčka, 36 |
|
František Maroušek
|
Neaktivní
od 17.10.1995
|
jednatel |
07.03.1995 |
Adresa: |
37011, 23352337, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Fr. Ondříčka, 1008, 36, Fr. Ondříčka 1008/36, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Milan Zahradník
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
11792183, Rudolfov, Na plácku, 109/8 |
|
Milan Zahradník
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
jednatel |
28.12.1993 |
Adresa: |
37371, 11792183, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Na plácku, 109, 8, Na plácku 109/8, 37371 Rudolfov |
|