JAN NEMCIK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
37842, 26593718, Jindřichův Hradec, Okrouhlá Radouň, Okrouhlá Radouň, 95 |
|
JAN NEMCIK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
37842, 26593718, Jindřichův Hradec, Okrouhlá Radouň, Okrouhlá Radouň, 95, č.p. 95, 37842 Okrouhlá Radouň |
|
Dr. Manfred Puhlmann
|
Aktivní
|
jednatel |
01.03.2005 |
Adresa: |
Hilden Spinnerweg 3, D-40724 |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 02.11.2007
|
jednatel |
02.11.2007 |
Adresa: |
Okrouhlá Radouň, 95 |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
02.11.2007 |
Adresa: |
26593718, Okrouhlá Radouň, 95 |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 02.11.2007
|
jednatel |
02.11.2007 |
Adresa: |
95, Okrouhlá Radouň, Okrouhlá Radouň 95, Německo |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
jednatel |
02.11.2007 |
Adresa: |
37842, 26593718, Jindřichův Hradec, Okrouhlá Radouň, Okrouhlá Radouň, 95, č.p. 95, 37842 Okrouhlá Radouň |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 02.11.2007
|
jednatel |
26.01.2006 |
Adresa: |
32107 Bad Salzuflen, Lohheide 51 |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 02.11.2007
|
jednatel |
26.01.2006 |
Adresa: |
32107 Bad Salzuflen, Lohheide 51, Lohheide 51, 32107 Bad Salzuflen, Německo |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
jednatel |
24.05.2004 |
Adresa: |
32107 Bad Salzuflen, Lohheide 51 |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 26.01.2006
|
jednatel |
24.05.2004 |
Adresa: |
32107 Bad Salzuflen, Lohheide 51, Lohheide 51, 32107 Bad Salzuflen, Česká republika |
|
Horst Kuschetzki
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Jednatel |
29.07.1998 |
Adresa: |
63654, Büdingen-Wolf, Zur Wolfer Mühle, 13 |
|
Horst Kuschetzki
|
Neaktivní
od 01.03.2005
|
Jednatel |
29.07.1998 |
Adresa: |
13, Büdingen-Wolf, Zur Wolfer Mühle, 63654, Zur Wolfer Mühle 13, 63654 Büdingen-Wolf, Německo |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
jednatel |
01.07.1994 |
Adresa: |
32107 Bad Salzuflen, Lohheide 51 |
|
Jan Nemčik
|
Neaktivní
od 24.05.2004
|
jednatel |
01.07.1994 |
Adresa: |
32107 Bad Salzuflen, Lohheide 51, Lohheide 51, 32107 Bad Salzuflen, Česká republika |
|
Zdeněk Krofta
|
Neaktivní
od 01.07.1994
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
39001, 19823967, Tábor, Pintova, 2890 |
|
Zdeněk Krofta
|
Neaktivní
od 01.07.1994
|
jednatel |
01.01.1994 |
Adresa: |
39001, 19823967, Tábor, Tábor, Tábor, Pintova, 2890, Pintova 2890, 39001 Tábor |
|