Bc. Miroslava Šedková
|
Neaktivní
od 21.08.2001
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
37701, 3, České Budějovice, České Budějovice, Šindlovy Dvory, 99 |
|
Bc. Miroslava Šedková
|
Neaktivní
od 21.08.2001
|
jednatel |
15.03.1999 |
Adresa: |
37001, 11776251, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 99, Šindlovy Dvory 99, 37001 Litvínovice |
|
JUDr. Karell Attl
|
Neaktivní
od 14.02.1997
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
11739479, Hrdějovice, Sadová, 198 |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
999999999, České Budějovice, Pekárenská, 11 |
|
MUDr. František Toušek
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
37001, 23375965, České Budějovice, Otakarova, 6 |
|
ing. Miroslav Šedek
|
Neaktivní
od 25.05.2007
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
3, České Budějovice, E.Destinové, 42 |
|
JUDr. Karell Attl
|
Neaktivní
od 14.02.1997
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
37361, 11739479, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Sadová, 198, Sadová 198, 37361 Hrdějovice |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11, Pekárenská 1022/11, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
MUDr. František Toušek
|
Neaktivní
od 15.03.1999
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
37001, 23375965, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Otakarova, 2004, 6, Otakarova 2004/6, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
ing. Miroslav Šedek
|
Neaktivní
od 25.05.2007
|
jednatel |
15.02.1994 |
Adresa: |
37005, 23352264, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Emy Destinové, 1001, 42, Emy Destinové 1001/42, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|